Murat Akarsu
tff.org
- Geb./Alter: 16.11.1970 (53)
- Geburtsort: Manisa
- Staatsbürgerschaft: Türkei
- Trainerlizenz : Torwart-Trainer-Lizenz
War Spieler:
Letzter Verein :
Tarsus IY
Karriereende :
01.07.2008
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
E. Erokspor Torwart-Trainer | 22/23 (18.04.2023) | vsl. - | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Mehmet Altıparmak (51 Spiele) | ||||||
Kocaelispor Torwart-Trainer | 21/22 (24.01.2022) | 21/22 (11.04.2022) | - | 0,00 | ||
Samsunspor Torwart-Trainer | 20/21 (20.06.2021) | 21/22 (18.10.2021) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Mehmet Altıparmak (8 Spiele) | ||||||
Genclerbirligi Torwart-Trainer | 20/21 (01.02.2021) | 20/21 (08.03.2021) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Mehmet Altıparmak (6 Spiele) | ||||||
Kasimpasa Torwart-Trainer | 20/21 (25.08.2020) | 20/21 (04.11.2020) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Mehmet Altıparmak (7 Spiele) | ||||||
Boluspor Torwart-Trainer | 19/20 (02.03.2020) | 20/21 (25.07.2020) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Fırat Gül (10 Spiele) | ||||||
Istanbulspor Torwart-Trainer | 18/19 (21.03.2019) | 19/20 (30.12.2019) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Fırat Gül (29 Spiele) | ||||||
Elazigspor Torwart-Trainer | 18/19 (08.08.2018) | 18/19 (24.01.2019) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Orhan Kaynak (19 Spiele) | ||||||
Nazilli Bld. Torwart-Trainer | 17/18 (15.11.2017) | 17/18 (11.12.2017) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Mustafa Bahadır (3 Spiele) | ||||||
Nazilli Bld. Torwart-Trainer | 16/17 (25.10.2016) | 16/17 (30.06.2017) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Ahmet Kazım Ertem (27 Spiele) | ||||||
Genclerbirligi Torwart-Trainer | 15/16 (04.09.2015) | 15/16 (30.06.2016) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: İbrahim Üzülmez (17 Spiele), Mehmet Özdilek (13 Spiele), Yılmaz Vural (1 Spiel), Mustafa Kaplan (1 Spiel) | ||||||
Elazigspor Torwart-Trainer | 14/15 (06.02.2015) | 14/15 (30.06.2015) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Ümit Özat (10 Spiele), Bayram Bektaş (6 Spiele) | ||||||
Hacettepe Torwart-Trainer | 14/15 (22.08.2014) | 14/15 (05.11.2014) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Hasan Erkin Şimşir (12 Spiele) | ||||||
Genclerbirligi Jugendtrainer | 12/13 (28.08.2012) | 13/14 (30.06.2014) | - | 0,00 | ||
Karsiyaka Torwart-Trainer | 11/12 (05.07.2011) | 11/12 (25.10.2011) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Reha Kapsal (5 Spiele), Mustafa Uğur (3 Spiele) | ||||||
Hacettepe Torwart-Trainer | 10/11 (16.08.2010) | 10/11 (22.02.2011) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Mehmet Tayfun Türkmen (16 Spiele), Tanser Aydın (6 Spiele), Ümit Erol Tok (1 Spiel), Celal Kıprızlı (1 Spiel) | ||||||
Genclerbirligi Torwart-Trainer | 09/10 (20.08.2009) | 09/10 (30.06.2010) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Thomas Doll (33 Spiele) | ||||||
Samsunspor Torwart-Trainer | 08/09 (28.08.2008) | 08/09 (30.06.2009) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Ercümend Coşkundere (25 Spiele), Hayrettin Gümüşdağ (11 Spiele) |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/09 | 01.07.2008 | Tarsus IY | Karriereende | 50 Tsd. € | - | |||||
06/07 | 01.07.2006 | Karsiyaka | Tarsus IY | 100 Tsd. € | ? | |||||
05/06 | 11.07.2005 | Kardemir Karabük | Karsiyaka | 100 Tsd. € | ? | |||||
04/05 | 01.02.2005 | Kayserispor | Kardemir Karabük | 250 Tsd. € | ? | |||||
03/04 | 20.08.2003 | Samsunspor | Erciyesspor | - | ? | |||||
02/03 | 07.08.2002 | Sekerspor | Samsunspor | - | ? | |||||
97/98 | 01.07.1997 | Diyarbakirspor | Sekerspor | - | ? | |||||
96/97 | 29.07.1996 | PTT | Diyarbakirspor | - | ? | |||||
93/94 | 01.07.1993 | Y. Salihlispor | PTT | - | ? | |||||
90/91 | 01.07.1990 | Unbekannt | Y. Salihlispor | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |