Mitarbeiterhistorie Defne Anadolu FK
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
| | 02.04.2010 | 30.06.2010 | 89 Tage | 0 | - |
| | 05.03.2010 | 30.03.2010 | 25 Tage | 0 | - |
| | 17.07.2009 | 01.03.2010 | 227 Tage | 0 | - |
| | 16.12.2008 | 30.06.2009 | 196 Tage | 0 | - |
| | 16.07.2006 | 10.11.2006 | 117 Tage | 0 | - |
| | 09.11.2005 | 30.06.2006 | 233 Tage | 0 | - |
| | 13.10.1998 | 30.06.2000 | 626 Tage | 0 | - |
| | 20.06.1995 | 12.10.1995 | 114 Tage | 0 | - |
| | 04.08.2004 | 09.10.2005 | 431 Tage | 1 | 0,00 |
| | 19.08.1996 | 02.01.1997 | 136 Tage | 1 | 0,00 |
| | 29.08.2014 | 07.12.2014 | 100 Tage | 17 | 0,88 |
| | 04.11.2015 | 24.03.2016 | 141 Tage | 19 | 1,05 |
| | 04.04.2012 | 28.08.2014 | 876 Tage | 76 | 1,05 |
| | 11.12.2014 | 21.10.2015 | 314 Tage | 30 | 1,10 |
| | 15.07.2011 | 13.10.2011 | 90 Tage | 4 | 1,50 |
| | 25.03.2016 | 30.06.2016 | 97 Tage | 7 | 1,57 |
| | 01.07.2010 | 02.06.2011 | 336 Tage | 36 | 1,58 |
| | 14.12.2011 | 01.04.2012 | 109 Tage | 13 | 1,69 |
| | 14.10.2011 | 06.12.2011 | 53 Tage | 6 | 2,17 |
| | 04.07.2007 | 16.12.2008 | 531 Tage | 1 | 3,00 |
2010-04-022010-03-052009-07-172008-12-162006-07-162005-11-091998-10-131995-06-202004-08-041996-08-192014-08-292015-11-042012-04-042014-12-112011-07-152016-03-252010-07-012011-12-142011-10-142007-07-04