Mitarbeiterhistorie Corum FK
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
| | 26.05.2021 | 22.08.2021 | 88 Tage | 0 | - |
| | 21.02.2020 | 26.02.2020 | 5 Tage | 1 | 0,00 |
| | 27.02.2020 | 03.08.2020 | 158 Tage | 3 | 0,33 |
| | 11.04.2018 | 30.06.2018 | 80 Tage | 4 | 1,50 |
| | 03.08.2018 | 27.09.2018 | 55 Tage | 5 | 1,20 |
| | 09.03.2018 | 10.04.2018 | 32 Tage | 5 | 0,60 |
| | 04.04.2014 | 30.06.2014 | 87 Tage | 5 | 0,80 |
| | 06.03.2014 | 03.04.2014 | 28 Tage | 5 | 2,00 |
| | 26.08.2020 | 30.10.2020 | 65 Tage | 6 | 1,17 |
| | 23.01.2019 | 20.03.2019 | 56 Tage | 9 | 1,67 |
| | 21.08.2015 | 15.10.2015 | 55 Tage | 10 | 1,30 |
|
| 14.07.2022 | 31.10.2022 | 109 Tage | 12 | 1,42 |
| | 01.03.2013 | 05.09.2013 | 188 Tage | 12 | 1,25 |
|
| 27.09.2018 | 22.01.2019 | 117 Tage | 14 | 1,57 |
| | 11.01.2022 | 30.06.2022 | 170 Tage | 19 | 1,63 |
| | 23.08.2021 | 11.01.2022 | 141 Tage | 20 | 1,70 |
| | 23.12.2016 | 22.05.2017 | 150 Tage | 20 | 1,60 |
| | 06.09.2013 | 04.03.2014 | 179 Tage | 25 | 1,68 |
| | 03.09.2012 | 28.02.2013 | 178 Tage | 26 | 1,12 |
| | 20.07.2017 | 04.03.2018 | 227 Tage | 28 | 1,61 |
| | 03.11.2020 | 06.05.2021 | 184 Tage | 29 | 1,69 |
| | 05.11.2023 | | 323 Tage | 33 | 1,58 |
| | 21.03.2019 | 21.02.2020 | 337 Tage | 34 | 1,47 |
| | 02.11.2022 | 04.11.2023 | 367 Tage | 36 | 2,11 |
| | 25.07.2014 | 26.06.2015 | 336 Tage | 38 | 1,63 |
| | 16.10.2015 | 19.12.2016 | 430 Tage | 49 | 1,65 |
2021-05-262020-02-212020-02-272018-04-112018-08-032018-03-092014-04-042014-03-062020-08-262019-01-232015-08-212022-07-142013-03-012018-09-272022-01-112021-08-232016-12-232013-09-062012-09-032017-07-202020-11-032023-11-052019-03-212022-11-022014-07-252015-10-16