Francesco Tomei
monopolicalcio.it
- Geb./Alter: 10.04.1972 (52)
- Geburtsort: Pescara
- Staatsbürgerschaft: Italien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,41 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
Morro d'Oro Calcio
Meiste Spiele für :
Chieti
Karriereende :
01.07.2007
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Picerno Trainer | 24/25 (05.06.2024) | vsl. 30.06.2025 | 6 | 1,83 | ||
Monopoli Trainer | 23/24 (13.06.2023) | 23/24 (18.12.2023) | 19 | 0,95 | ||
Hellas Verona Co-Trainer | 21/22 (03.07.2021) | 21/22 (14.09.2021) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Eusebio Di Francesco (4 Spiele) | ||||||
AS Rom Co-Trainer | 17/18 (13.06.2017) | 18/19 (07.03.2019) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Eusebio Di Francesco (87 Spiele) | ||||||
US Sassuolo Techniktrainer | 13/14 (03.03.2014) | 16/17 (12.06.2017) | - | 0,00 | ||
Techniktrainer unter: Eusebio Di Francesco (142 Spiele) | ||||||
US Sassuolo Techniktrainer | 12/13 (19.06.2012) | 13/14 (28.01.2014) | - | 0,00 | ||
Techniktrainer unter: Eusebio Di Francesco (67 Spiele) | ||||||
Lecce Co-Trainer | 11/12 (22.06.2011) | 11/12 (04.12.2011) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Eusebio Di Francesco (14 Spiele) | ||||||
Delfino Pescara Co-Trainer | 09/10 (12.01.2010) | 10/11 (22.06.2011) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Eusebio Di Francesco (61 Spiele) |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/08 | 01.07.2007 | Morro d'Oro Calcio | Karriereende | - | - | |||||
06/07 | 01.07.2006 | Chieti | Morro d'Oro Calcio | - | ? | |||||
05/06 | 01.07.2005 | Foggia | Chieti | - | ? | |||||
04/05 | 01.07.2004 | L'Aquila | Foggia | - | ? | |||||
03/04 | 01.07.2003 | Montevarchi | L'Aquila | - | ? | |||||
01/02 | 01.07.2001 | Calcio Padova | Montevarchi | - | ? | |||||
00/01 | 01.01.2001 | SPAL | Calcio Padova | - | ? | |||||
00/01 | 01.07.2000 | Fermana | SPAL | - | ? | |||||
99/00 | 01.07.1999 | AC Pisa | Fermana | - | ? | |||||
98/99 | 01.01.1999 | Ravenna | AC Pisa | - | ? | |||||
98/99 | 01.07.1998 | Maceratese | Ravenna | - | ? | |||||
97/98 | 01.07.1997 | V. Riccione | Maceratese | - | ? | |||||
96/97 | 01.07.1996 | Ancona | V. Riccione | - | ? | |||||
94/95 | 01.01.1995 | Chieti | Ancona | - | ? | |||||
91/92 | 01.07.1991 | Chieti Jugend | Chieti | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |