Geb./Alter: | 10.03.1975 (49) |
---|---|
Geburtsort: | Sivas |
Nationalität: | Türkei |
Trainerlizenz: | Torwart-Trainer-Lizenz |
Zafer Özgültekin
www.denizlispor.org.tr
- Geb./Alter: 10.03.1975 (49)
- Geburtsort: Sivas
- Staatsbürgerschaft: Türkei
- Trainerlizenz : Torwart-Trainer-Lizenz
War Spieler:
Letzter Verein :
Denizlispor
Meiste Spiele für :
Ankaragücü
Karriereende :
01.07.2011
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hatayspor Torwart-Trainer | 24/25 (11.09.2024) | vsl. 30.06.2025 | 24/25 (11.09.2024) / vsl. 30.06.2025 | 12 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Torwart-Trainer unter: Rıza Çalımbay (2 Spiele) | ||||||||||||||
Besiktas Torwart-Trainer | 23/24 (10.11.2023) | 23/24 (21.12.2023) | 23/24 (10.11.2023) / 23/24 (21.12.2023) | 41 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Torwart-Trainer unter: Rıza Çalımbay (7 Spiele) | ||||||||||||||
Sivasspor Torwart-Trainer | 21/22 (21.12.2021) | 22/23 (30.06.2023) | 21/22 (21.12.2021) / 22/23 (30.06.2023) | 556 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Torwart-Trainer unter: Rıza Çalımbay (78 Spiele) | ||||||||||||||
Kasimpasa Torwart-Trainer | 21/22 (28.10.2021) | 21/22 (18.12.2021) | 21/22 (28.10.2021) / 21/22 (18.12.2021) | 51 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Torwart-Trainer unter: Hakan Kutlu (8 Spiele) | ||||||||||||||
Denizlispor Torwart-Trainer | 20/21 (29.01.2021) | 20/21 (18.04.2021) | 20/21 (29.01.2021) / 20/21 (18.04.2021) | 79 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Torwart-Trainer unter: Hakan Kutlu (13 Spiele) | ||||||||||||||
Giresunspor Torwart-Trainer | 19/20 (20.09.2019) | 19/20 (09.07.2020) | 19/20 (20.09.2019) / 19/20 (09.07.2020) | 293 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Torwart-Trainer unter: Hakan Kutlu (29 Spiele) | ||||||||||||||
Adana Demirspor Torwart-Trainer | 18/19 (08.08.2018) | 18/19 (20.11.2018) | 18/19 (08.08.2018) / 18/19 (20.11.2018) | 104 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Torwart-Trainer unter: Hakan Kutlu (14 Spiele) | ||||||||||||||
Sivasspor Torwart-Trainer | 15/16 (09.02.2016) | 16/17 (22.03.2017) | 15/16 (09.02.2016) / 16/17 (22.03.2017) | 407 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Torwart-Trainer unter: Mesut Bakkal (43 Spiele), Osman Özköylü (6 Spiele) | ||||||||||||||
Mersin IY Torwart-Trainer | 15/16 (24.07.2015) | 15/16 (12.11.2015) | 15/16 (24.07.2015) / 15/16 (12.11.2015) | 111 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Torwart-Trainer unter: Bülent Korkmaz (6 Spiele), Mesut Bakkal (5 Spiele) | ||||||||||||||
Genclerbirligi Torwart-Trainer | 14/15 (18.02.2015) | 14/15 (25.05.2015) | 14/15 (18.02.2015) / 14/15 (25.05.2015) | 96 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Torwart-Trainer unter: Mesut Bakkal (15 Spiele) | ||||||||||||||
Konyaspor Torwart-Trainer | 13/14 (16.12.2013) | 14/15 (27.10.2014) | 13/14 (16.12.2013) / 14/15 (27.10.2014) | 315 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Torwart-Trainer unter: Mesut Bakkal (27 Spiele) |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/12 | 01.07.2011 | Denizlispor | Karriereende | 150 Tsd. € | - | |||||
10/11 | 17.08.2010 | C. Rizespor | Denizlispor | 150 Tsd. € | ablösefrei | |||||
09/10 | 15.01.2010 | Ankaragücü | C. Rizespor | 150 Tsd. € | ablösefrei | |||||
07/08 | 03.08.2007 | Eskisehirspor | Ankaragücü | 850 Tsd. € | ablösefrei | |||||
06/07 | 17.01.2007 | K. Erciyesspor | Eskisehirspor | 850 Tsd. € | ablösefrei | |||||
06/07 | 29.08.2006 | Ankaragücü | K. Erciyesspor | 850 Tsd. € | ablösefrei | |||||
05/06 | 30.06.2006 | K. Erciyesspor | Ankaragücü | 850 Tsd. € | Leih-Ende | |||||
05/06 | 18.01.2006 | Ankaragücü | K. Erciyesspor | 850 Tsd. € | Leihe | |||||
99/00 | 01.07.1999 | Kardemir Karabük | Ankaragücü | - | ablösefrei | |||||
97/98 | 01.07.1997 | IDC Genel Müd. | Kardemir Karabük | - | ablösefrei | |||||
94/95 | 01.07.1994 | IDC Genel M. Jgd | IDC Genel Müd. | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |