Geb./Alter: | 01.01.1969 (55) |
---|---|
Geburtsort: | Izmir |
Nationalität: | Türkei |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,72 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 4-2-3-1 |
Sait Karafırtınalar
boluspor.org.tr
- Geb./Alter: 01.01.1969 (55)
- Geburtsort: Izmir
- Staatsbürgerschaft: Türkei
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,72 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
Altinordu
Karriereende :
01.07.2002
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1461 Trabzon Trainer | 23/24 (15.01.2024) | 23/24 (10.06.2024) | 23/24 (15.01.2024) / 23/24 (10.06.2024) | 147 Tage | 23 | 13 | 6 | 4 | 26 | 1,96 : 1,17 | 1,96 | 23 / 1,96 | ||
Bucaspor 1928 Trainer | 22/23 (02.03.2023) | 22/23 (30.06.2023) | 22/23 (02.03.2023) / 22/23 (30.06.2023) | 120 Tage | 16 | 11 | 3 | 2 | 25 | 1,56 : 0,75 | 2,25 | 16 / 2,25 | ||
Boluspor Trainer | 21/22 (01.06.2022) | 22/23 (22.02.2023) | 21/22 (01.06.2022) / 22/23 (22.02.2023) | 266 Tage | 25 | 11 | 7 | 7 | 31 | 1,20 : 1,20 | 1,60 | 25 / 1,60 | ||
Adanaspor Trainer | 21/22 (01.10.2021) | 21/22 (31.05.2022) | 21/22 (01.10.2021) / 21/22 (31.05.2022) | 242 Tage | 31 | 12 | 6 | 13 | 32 | 1,13 : 1,16 | 1,35 | 31 / 1,35 | ||
Ümraniyespor Trainer | 19/20 (13.02.2020) | 20/21 (22.10.2020) | 19/20 (13.02.2020) / 20/21 (22.10.2020) | 252 Tage | 17 | 4 | 5 | 8 | 38 | 1,29 : 1,65 | 1,00 | 17 / 1,00 | ||
Altay SK Trainer | 18/19 (31.01.2019) | 19/20 (03.12.2019) | 18/19 (31.01.2019) / 19/20 (03.12.2019) | 306 Tage | 30 | 13 | 9 | 8 | 37 | 1,60 : 1,20 | 1,60 | 30 / 1,60 | ||
Boluspor Trainer | 17/18 (29.10.2017) | 18/19 (21.01.2019) | 17/18 (29.10.2017) / 18/19 (21.01.2019) | 449 Tage | 53 | 30 | 9 | 14 | 40 | 1,70 : 0,92 | 1,87 | 53 / 1,87 | ||
Manisaspor Trainer | 16/17 (14.10.2016) | 17/18 (06.10.2017) | 16/17 (14.10.2016) / 17/18 (06.10.2017) | 357 Tage | 36 | 13 | 7 | 16 | 50 | 1,53 : 1,47 | 1,28 | 36 / 1,28 | ||
K. Erciyesspor Trainer | 15/16 (14.03.2016) | 15/16 (30.06.2016) | 15/16 (14.03.2016) / 15/16 (30.06.2016) | 108 Tage | 10 | 3 | 3 | 4 | 26 | 1,50 : 1,80 | 1,20 | 10 / 1,20 | ||
Bucaspor Trainer | 14/15 (12.07.2014) | 14/15 (31.12.2014) | 14/15 (12.07.2014) / 14/15 (31.12.2014) | 172 Tage | 16 | 3 | 6 | 7 | 26 | 1,38 : 2,19 | 0,94 | 16 / 0,94 | ||
Karsiyaka Trainer | 13/14 (01.07.2013) | 13/14 (24.12.2013) | 13/14 (01.07.2013) / 13/14 (24.12.2013) | 176 Tage | 19 | 5 | 6 | 8 | 25 | 1,16 : 1,42 | 1,11 | 19 / 1,11 | ||
Bucaspor Trainer | 10/11 (14.04.2011) | 12/13 (20.06.2013) | 10/11 (14.04.2011) / 12/13 (20.06.2013) | 798 Tage | 73 | 27 | 18 | 28 | 57 | 1,38 : 1,33 | 1,36 | 73 / 1,36 | ||
Bucaspor Co-Trainer | 10/11 (13.10.2010) | 10/11 (13.04.2011) | 10/11 (13.10.2010) / 10/11 (13.04.2011) | 182 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Samet Aybaba (28 Spiele) | ||||||||||||||
Göztepe Co-Trainer | 10/11 (16.07.2010) | 10/11 (08.10.2010) | 10/11 (16.07.2010) / 10/11 (08.10.2010) | 84 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Özcan Kızıltan (8 Spiele) | ||||||||||||||
Bucaspor Co-Trainer | 09/10 (08.10.2009) | 09/10 (30.06.2010) | 09/10 (08.10.2009) / 09/10 (30.06.2010) | 265 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Özcan Kızıltan (24 Spiele) | ||||||||||||||
Bucaspor Jgd Trainer | 09/10 (02.10.2009) | 09/10 (08.10.2009) | 09/10 (02.10.2009) / 09/10 (08.10.2009) | 6 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Bucaspor Jgd Co-Trainer | 08/09 (18.12.2008) | 08/09 (30.06.2009) | 08/09 (18.12.2008) / 08/09 (30.06.2009) | 194 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Bucaspor Co-Trainer | 07/08 (14.08.2007) | 07/08 (30.06.2008) | 07/08 (14.08.2007) / 07/08 (30.06.2008) | 321 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Bucaspor Nachwuchskoordinator | 06/07 (04.01.2007) | 07/08 (13.08.2007) | 06/07 (04.01.2007) / 07/08 (13.08.2007) | 221 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Muglaspor Co-Trainer | 05/06 (03.03.2006) | 06/07 (26.09.2006) | 05/06 (03.03.2006) / 06/07 (26.09.2006) | 207 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Denizli Belediye Co-Trainer | 05/06 (02.08.2005) | 05/06 (17.02.2006) | 05/06 (02.08.2005) / 05/06 (17.02.2006) | 199 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Bucaspor Nachwuchskoordinator | 03/04 (03.09.2003) | 04/05 (30.06.2005) | 03/04 (03.09.2003) / 04/05 (30.06.2005) | 666 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/03 | 01.07.2002 | Altinordu | Karriereende | - | - | |||||
01/02 | 11.09.2001 | Özsahrayicedit | Altinordu | - | ? | |||||
00/01 | 30.06.2001 | Üsküdar Anadolu | Özsahrayicedit | - | Leih-Ende | |||||
00/01 | 13.10.2000 | Özsahrayicedit | Üsküdar Anadolu | - | Leihe | |||||
00/01 | 14.09.2000 | Vereinslos | Özsahrayicedit | - | - | |||||
99/00 | 29.05.2000 | Üsküdar Anadolu | Vereinslos | - | - | |||||
99/00 | 07.07.1999 | Bergama Bld | Üsküdar Anadolu | - | ? | |||||
98/99 | 16.08.1998 | Gaziemirspor | Bergama Bld | - | ? | |||||
97/98 | 19.09.1997 | Balikesirspor | Gaziemirspor | - | ? | |||||
95/96 | 02.11.1995 | Soma Linyitspor | Balikesirspor | - | ? | |||||
95/96 | 26.07.1995 | Y. Turgutluspor | Soma Linyitspor | - | ? | |||||
94/95 | 01.07.1994 | Bucaspor | Y. Turgutluspor | - | ? | |||||
89/90 | 07.08.1989 | Bucaspor Jgd | Bucaspor | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |