Şaban Yıldırım
sakaryaspor
- Geb./Alter: 25.01.1970 (54)
- Geburtsort: Sakarya
- Staatsbürgerschaft: Türkei
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,67 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
Sakaryaspor
Meiste Spiele für :
Bursaspor
Karriereende :
01.07.2001
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
68 Aksaray Bld Trainer | 23/24 (23.10.2023) | vsl. 30.06.2024 | 31 | 1,35 | ||
Karaman FK Trainer | 22/23 (02.02.2023) | 22/23 (30.06.2023) | 17 | 2,24 | ||
Inegölspor Trainer | 21/22 (25.10.2021) | 22/23 (06.10.2022) | 38 | 1,24 | ||
Pendikspor Trainer | 20/21 (22.12.2020) | 20/21 (30.06.2021) | 24 | 1,75 | ||
Sakaryaspor Trainer | 19/20 (05.12.2019) | 20/21 (18.09.2020) | 14 | 2,14 | ||
Sariyer Trainer | 19/20 (27.09.2019) | 19/20 (04.12.2019) | 11 | 1,09 | ||
Sakaryaspor Trainer | 18/19 (29.03.2019) | 19/20 (18.07.2019) | 10 | 1,80 | ||
Pendikspor Trainer | 15/16 (03.09.2015) | 16/17 (15.11.2016) | 49 | 1,29 | ||
Inegölspor Trainer | 14/15 (15.07.2014) | 15/16 (09.07.2015) | 41 | 1,68 | ||
Kartalspor Trainer | 13/14 (01.08.2013) | 13/14 (30.06.2014) | 37 | 1,65 | ||
Kizilcahamamspor Trainer | 12/13 (09.11.2012) | 12/13 (09.05.2013) | 23 | 1,26 | ||
Sakaryaspor Trainer | 10/11 (12.11.2010) | 11/12 (17.02.2012) | 44 | 1,34 | ||
Elazigspor Trainer | 09/10 (04.12.2009) | 09/10 (30.06.2010) | - | 0,00 | ||
Sakaryaspor Trainer | 06/07 (26.01.2007) | 06/07 (05.06.2007) | 17 | 0,41 | ||
Mardinspor Trainer | 06/07 (20.10.2006) | 06/07 (13.11.2006) | - | 0,00 | ||
Istanbulspor Trainer | 05/06 (10.11.2005) | 05/06 (30.06.2006) | 10 | 1,90 | ||
Samsunspor Trainer | 05/06 (01.07.2005) | 05/06 (14.09.2005) | 5 | 0,80 | ||
Sakaryaspor Trainer | 04/05 (01.07.2004) | 04/05 (30.06.2005) | 34 | 0,94 | ||
Sakaryaspor Trainer | 03/04 (31.10.2003) | 03/04 (30.06.2004) | 2 | 1,50 | ||
Sakaryaspor Jgd Trainer | 02/03 (17.10.2002) | 03/04 (31.10.2003) | - | 0,00 | ||
Sakaryaspor Jgd Co-Trainer | 02/03 (20.08.2002) | 02/03 (16.10.2002) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02 | 01.07.2001 | Sakaryaspor | Karriereende | - | - | |||||
00/01 | 18.07.2000 | Bursaspor | Sakaryaspor | - | ? | |||||
98/99 | 30.06.1999 | Dardanelspor | Bursaspor | - | Leih-Ende | |||||
98/99 | 24.09.1998 | Bursaspor | Dardanelspor | - | Leihe | |||||
93/94 | 01.07.1993 | Denizlispor | Bursaspor | - | ? | |||||
92/93 | 01.08.1992 | Sakaryaspor | Denizlispor | - | ? | |||||
88/89 | 01.07.1988 | Sakaryaspor Jgd | Sakaryaspor | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |