Şaban Yıldırım
sakaryaspor
- Geb./Alter: 25.01.1970 (54)
- Geburtsort: Sakarya
- Staatsbürgerschaft: Türkei
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,67 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
Sakaryaspor
Meiste Spiele für :
Bursaspor
Karriereende :
01.07.2001
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 Aksaray Bld Trainer | 23/24 (23.10.2023) | vsl. 30.06.2024 | 23/24 (23.10.2023) / vsl. 30.06.2024 | 336 Tage | 31 | 11 | 9 | 11 | 46 | 1,06 : 0,94 | 1,35 | 31 / 1,35 | ||
Karaman FK Trainer | 22/23 (02.02.2023) | 22/23 (30.06.2023) | 22/23 (02.02.2023) / 22/23 (30.06.2023) | 148 Tage | 17 | 11 | 5 | 1 | 25 | 1,41 : 0,71 | 2,24 | 17 / 2,24 | ||
Inegölspor Trainer | 21/22 (25.10.2021) | 22/23 (06.10.2022) | 21/22 (25.10.2021) / 22/23 (06.10.2022) | 346 Tage | 38 | 13 | 8 | 17 | 43 | 1,26 : 1,29 | 1,24 | 38 / 1,24 | ||
Pendikspor Trainer | 20/21 (22.12.2020) | 20/21 (30.06.2021) | 20/21 (22.12.2020) / 20/21 (30.06.2021) | 190 Tage | 24 | 12 | 6 | 6 | 33 | 2,13 : 1,33 | 1,75 | 24 / 1,75 | ||
Sakaryaspor Trainer | 19/20 (05.12.2019) | 20/21 (18.09.2020) | 19/20 (05.12.2019) / 20/21 (18.09.2020) | 288 Tage | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 | 1,29 : 0,71 | 2,14 | 14 / 2,14 | ||
Sariyer Trainer | 19/20 (27.09.2019) | 19/20 (04.12.2019) | 19/20 (27.09.2019) / 19/20 (04.12.2019) | 68 Tage | 11 | 3 | 3 | 5 | 21 | 1,27 : 1,36 | 1,09 | 11 / 1,09 | ||
Sakaryaspor Trainer | 18/19 (29.03.2019) | 19/20 (18.07.2019) | 18/19 (29.03.2019) / 19/20 (18.07.2019) | 111 Tage | 10 | 5 | 3 | 2 | 25 | 1,90 : 1,10 | 1,80 | 10 / 1,80 | ||
Pendikspor Trainer | 15/16 (03.09.2015) | 16/17 (15.11.2016) | 15/16 (03.09.2015) / 16/17 (15.11.2016) | 439 Tage | 49 | 16 | 15 | 18 | 34 | 0,98 : 1,08 | 1,29 | 49 / 1,29 | ||
Inegölspor Trainer | 14/15 (15.07.2014) | 15/16 (09.07.2015) | 14/15 (15.07.2014) / 15/16 (09.07.2015) | 359 Tage | 41 | 19 | 12 | 10 | 26 | 1,41 : 0,98 | 1,68 | 41 / 1,68 | ||
Kartalspor Trainer | 13/14 (01.08.2013) | 13/14 (30.06.2014) | 13/14 (01.08.2013) / 13/14 (30.06.2014) | 333 Tage | 37 | 17 | 10 | 10 | 31 | 1,46 : 1,03 | 1,65 | 37 / 1,65 | ||
Kizilcahamamspor Trainer | 12/13 (09.11.2012) | 12/13 (09.05.2013) | 12/13 (09.11.2012) / 12/13 (09.05.2013) | 181 Tage | 23 | 6 | 11 | 6 | 33 | 1,35 : 1,30 | 1,26 | 23 / 1,26 | ||
Sakaryaspor Trainer | 10/11 (12.11.2010) | 11/12 (17.02.2012) | 10/11 (12.11.2010) / 11/12 (17.02.2012) | 462 Tage | 44 | 18 | 5 | 21 | 30 | 1,27 : 1,52 | 1,34 | 44 / 1,34 | ||
Elazigspor Trainer | 09/10 (04.12.2009) | 09/10 (30.06.2010) | 09/10 (04.12.2009) / 09/10 (30.06.2010) | 208 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Sakaryaspor Trainer | 06/07 (26.01.2007) | 06/07 (05.06.2007) | 06/07 (26.01.2007) / 06/07 (05.06.2007) | 130 Tage | 17 | 1 | 4 | 12 | 24 | 0,88 : 1,76 | 0,41 | 17 / 0,41 | ||
Mardinspor Trainer | 06/07 (20.10.2006) | 06/07 (13.11.2006) | 06/07 (20.10.2006) / 06/07 (13.11.2006) | 24 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Istanbulspor Trainer | 05/06 (10.11.2005) | 05/06 (30.06.2006) | 05/06 (10.11.2005) / 05/06 (30.06.2006) | 232 Tage | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 2,00 : 1,30 | 1,90 | 10 / 1,90 | ||
Samsunspor Trainer | 05/06 (01.07.2005) | 05/06 (14.09.2005) | 05/06 (01.07.2005) / 05/06 (14.09.2005) | 75 Tage | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 1,60 : 2,40 | 0,80 | 5 / 0,80 | ||
Sakaryaspor Trainer | 04/05 (01.07.2004) | 04/05 (30.06.2005) | 04/05 (01.07.2004) / 04/05 (30.06.2005) | 364 Tage | 34 | 9 | 5 | 20 | 29 | 1,44 : 2,03 | 0,94 | 34 / 0,94 | ||
Sakaryaspor Trainer | 03/04 (31.10.2003) | 03/04 (30.06.2004) | 03/04 (31.10.2003) / 03/04 (30.06.2004) | 243 Tage | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 2,50 : 2,50 | 1,50 | 2 / 1,50 | ||
Sakaryaspor Jgd Trainer | 02/03 (17.10.2002) | 03/04 (31.10.2003) | 02/03 (17.10.2002) / 03/04 (31.10.2003) | 379 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Sakaryaspor Jgd Co-Trainer | 02/03 (20.08.2002) | 02/03 (16.10.2002) | 02/03 (20.08.2002) / 02/03 (16.10.2002) | 57 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/02 | 01.07.2001 | Sakaryaspor | Karriereende | - | - | |||||
00/01 | 18.07.2000 | Bursaspor | Sakaryaspor | - | ? | |||||
98/99 | 30.06.1999 | Dardanelspor | Bursaspor | - | Leih-Ende | |||||
98/99 | 24.09.1998 | Bursaspor | Dardanelspor | - | Leihe | |||||
93/94 | 01.07.1993 | Denizlispor | Bursaspor | - | ? | |||||
92/93 | 01.08.1992 | Sakaryaspor | Denizlispor | - | ? | |||||
88/89 | 01.07.1988 | Sakaryaspor Jgd | Sakaryaspor | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |