Reza Khosravinejad
M. R. Khosravinejad
- Geb./Alter: 23.03.1977 (47)
- Geburtsort: Arak, Markazi
- Staatsbürgerschaft: Iran
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,44 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Heider SV
Meiste Spiele für :
SC Victoria
Karriereende :
01.02.2011
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
JFV Lübeck U19 Trainer | 22/23 (26.09.2022) | 22/23 (15.05.2023) | - | 0,00 | ||
Rahlstedt Jgd. Trainer | 18/19 (21.09.2018) | 18/19 (30.06.2019) | - | 0,00 | ||
Rahlstedter SC Trainer | 17/18 (01.05.2018) | 18/19 (20.09.2018) | 11 | 0,45 | ||
FC Türkiye Trainer | 15/16 (01.07.2015) | 15/16 (09.09.2015) | 8 | 0,75 | ||
FC Elmshorn Trainer | 13/14 (09.01.2014) | 13/14 (21.03.2014) | 4 | 1,50 | ||
SV Halstenbek Co-Trainer | 13/14 (01.07.2013) | 13/14 (02.12.2013) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Thomas Bliemeister (18 Spiele) |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11 | 01.02.2011 | Heider SV | Karriereende | - | - | |||||
10/11 | 01.01.2011 | pausiert | Heider SV | - | - | |||||
07/08 | 01.01.2008 | Hamyari Arak | pausiert | - | - | |||||
06/07 | 01.07.2006 | FC Fredericia | Hamyari Arak | - | ? | |||||
05/06 | 01.01.2006 | SC Victoria | FC Fredericia | - | ablösefrei | |||||
04/05 | 01.01.2005 | VfL Pinneberg | SC Victoria | - | ablösefrei | |||||
04/05 | 01.07.2004 | Unbekannt | VfL Pinneberg | - | ablösefrei | |||||
02/03 | 01.07.2002 | FC Nassaji M. | Unbekannt | - | ablösefrei | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |