Reza Khosravinejad
M. R. Khosravinejad
- Geb./Alter: 23.03.1977 (47)
- Geburtsort: Arak, Markazi
- Staatsbürgerschaft: Iran
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,44 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Heider SV
Meiste Spiele für :
SC Victoria
Karriereende :
01.02.2011
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFV Lübeck U19 Trainer | 22/23 (26.09.2022) | 22/23 (15.05.2023) | 22/23 (26.09.2022) / 22/23 (15.05.2023) | 231 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Rahlstedt Jgd. Trainer | 18/19 (21.09.2018) | 18/19 (30.06.2019) | 18/19 (21.09.2018) / 18/19 (30.06.2019) | 282 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Rahlstedter SC Trainer | 17/18 (01.05.2018) | 18/19 (20.09.2018) | 17/18 (01.05.2018) / 18/19 (20.09.2018) | 142 Tage | 11 | 0 | 5 | 6 | 34 | 1,00 : 2,27 | 0,45 | 11 / 0,45 | ||
FC Türkiye Trainer | 15/16 (01.07.2015) | 15/16 (09.09.2015) | 15/16 (01.07.2015) / 15/16 (09.09.2015) | 70 Tage | 8 | 2 | 0 | 6 | 25 | 1,63 : 2,13 | 0,75 | 8 / 0,75 | ||
FC Elmshorn Trainer | 13/14 (09.01.2014) | 13/14 (21.03.2014) | 13/14 (09.01.2014) / 13/14 (21.03.2014) | 71 Tage | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 1,75 : 1,75 | 1,50 | 4 / 1,50 | ||
SV Halstenbek Co-Trainer | 13/14 (01.07.2013) | 13/14 (02.12.2013) | 13/14 (01.07.2013) / 13/14 (02.12.2013) | 154 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Thomas Bliemeister (18 Spiele) |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11 | 01.02.2011 | Heider SV | Karriereende | - | - | |||||
10/11 | 01.01.2011 | pausiert | Heider SV | - | - | |||||
07/08 | 01.01.2008 | Hamyari Arak | pausiert | - | - | |||||
06/07 | 01.07.2006 | FC Fredericia | Hamyari Arak | - | ? | |||||
05/06 | 01.01.2006 | SC Victoria | FC Fredericia | - | ablösefrei | |||||
04/05 | 01.01.2005 | VfL Pinneberg | SC Victoria | - | ablösefrei | |||||
04/05 | 01.07.2004 | Unbekannt | VfL Pinneberg | - | ablösefrei | |||||
02/03 | 01.07.2002 | FC Nassaji M. | Unbekannt | - | ablösefrei | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |