Pedro Martins
imago images
- Geb./Alter: 17.07.1970 (54)
- Geburtsort: Santa Maria da Feira
- Staatsbürgerschaft: Portugal
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,82 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
Alverca
Karriereende :
01.01.2004
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Al-Gharafa SC Trainer | 22/23 (05.11.2022) | vsl. 30.06.2026 | 55 | 1,55 | ||
Olymp. Piräus Trainer | 18/19 (01.07.2018) | 22/23 (01.08.2022) | 221 | 2,13 | ||
Vit. Guimarães Trainer | 16/17 (01.07.2016) | 17/18 (19.02.2018) | 80 | 1,54 | ||
Rio Ave Trainer | 13/14 (01.07.2014) | 15/16 (30.06.2016) | 101 | 1,41 | ||
CS Marítimo Trainer | 10/11 (15.09.2010) | 13/14 (15.05.2014) | 152 | 1,44 | ||
CS Marítimo B Trainer | 09/10 (23.03.2010) | 10/11 (14.09.2010) | - | 0,00 | ||
Espinho Trainer | 09/10 (01.07.2009) | 09/10 (18.01.2010) | - | 0,00 | ||
Lus. Lourosa Trainer | 07/08 (01.10.2007) | 08/09 (30.06.2009) | - | 0,00 | ||
União Lamas Trainer | 06/07 (13.11.2006) | 06/07 (19.03.2007) | - | 0,00 | ||
Belenenses Co-Trainer | 05/06 (28.10.2005) | 05/06 (30.06.2006) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: José Couceiro (26 Spiele) | ||||||
FC Porto Co-Trainer | 04/05 (01.02.2005) | 04/05 (30.06.2005) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: José Couceiro (17 Spiele) | ||||||
Vitória Setúbal Co-Trainer | 04/05 (01.07.2004) | 04/05 (31.01.2005) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: José Couceiro (19 Spiele) |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/04 | 01.01.2004 | Alverca | Karriereende | - | - | |||||
00/01 | 01.07.2000 | Santa Clara | Alverca | - | ablösefrei | |||||
99/00 | 01.12.1999 | Boavista Porto | Santa Clara | - | ? | |||||
98/99 | 01.07.1998 | Sporting | Boavista Porto | - | ? | |||||
95/96 | 01.07.1995 | Vit. Guimarães | Sporting | - | ? | |||||
94/95 | 01.07.1994 | Feirense | Vit. Guimarães | - | ? | |||||
88/89 | 01.07.1988 | CD Feirense U19 | Feirense | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |