Pedro Martins
imago images
- Geb./Alter: 17.07.1970 (54)
- Geburtsort: Santa Maria da Feira
- Staatsbürgerschaft: Portugal
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,82 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
Alverca
Karriereende :
01.01.2004
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al-Gharafa SC Trainer | 22/23 (05.11.2022) | vsl. 30.06.2026 | 22/23 (05.11.2022) / vsl. 30.06.2026 | 688 Tage | 55 | 25 | 10 | 20 | 48 | 1,95 : 1,85 | 1,55 | 55 / 1,55 | ||
Olymp. Piräus Trainer | 18/19 (01.07.2018) | 22/23 (01.08.2022) | 18/19 (01.07.2018) / 22/23 (01.08.2022) | 1492 Tage | 221 | 143 | 41 | 37 | 95 | 1,89 : 0,80 | 2,13 | 221 / 2,13 | ||
Vit. Guimarães Trainer | 16/17 (01.07.2016) | 17/18 (19.02.2018) | 16/17 (01.07.2016) / 17/18 (19.02.2018) | 598 Tage | 80 | 36 | 15 | 29 | 52 | 1,41 : 1,50 | 1,54 | 80 / 1,54 | ||
Rio Ave Trainer | 13/14 (01.07.2014) | 15/16 (30.06.2016) | 13/14 (01.07.2014) / 15/16 (30.06.2016) | 730 Tage | 101 | 38 | 28 | 35 | 52 | 1,26 : 1,23 | 1,41 | 101 / 1,41 | ||
CS Marítimo Trainer | 10/11 (15.09.2010) | 13/14 (15.05.2014) | 10/11 (15.09.2010) / 13/14 (15.05.2014) | 1338 Tage | 152 | 59 | 42 | 51 | 75 | 1,27 : 1,30 | 1,44 | 152 / 1,44 | ||
CS Marítimo B Trainer | 09/10 (23.03.2010) | 10/11 (14.09.2010) | 09/10 (23.03.2010) / 10/11 (14.09.2010) | 175 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Espinho Trainer | 09/10 (01.07.2009) | 09/10 (18.01.2010) | 09/10 (01.07.2009) / 09/10 (18.01.2010) | 201 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Lus. Lourosa Trainer | 07/08 (01.10.2007) | 08/09 (30.06.2009) | 07/08 (01.10.2007) / 08/09 (30.06.2009) | 638 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
União Lamas Trainer | 06/07 (13.11.2006) | 06/07 (19.03.2007) | 06/07 (13.11.2006) / 06/07 (19.03.2007) | 126 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Belenenses Co-Trainer | 05/06 (28.10.2005) | 05/06 (30.06.2006) | 05/06 (28.10.2005) / 05/06 (30.06.2006) | 245 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: José Couceiro (26 Spiele) | ||||||||||||||
FC Porto Co-Trainer | 04/05 (01.02.2005) | 04/05 (30.06.2005) | 04/05 (01.02.2005) / 04/05 (30.06.2005) | 149 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: José Couceiro (17 Spiele) | ||||||||||||||
Vitória Setúbal Co-Trainer | 04/05 (01.07.2004) | 04/05 (31.01.2005) | 04/05 (01.07.2004) / 04/05 (31.01.2005) | 214 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: José Couceiro (19 Spiele) |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/04 | 01.01.2004 | Alverca | Karriereende | - | - | |||||
00/01 | 01.07.2000 | Santa Clara | Alverca | - | ablösefrei | |||||
99/00 | 01.12.1999 | Boavista Porto | Santa Clara | - | ? | |||||
98/99 | 01.07.1998 | Sporting | Boavista Porto | - | ? | |||||
95/96 | 01.07.1995 | Vit. Guimarães | Sporting | - | ? | |||||
94/95 | 01.07.1994 | Feirense | Vit. Guimarães | - | ? | |||||
88/89 | 01.07.1988 | CD Feirense U19 | Feirense | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |