Mustafa Meteertem
Çanakkale Dardanel
- Geb./Alter: 08.11.1961 (62)
- Geburtsort: Canakkale
- Staatsbürgerschaft: Türkei
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,54 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Yalovaspor Trainer | 22/23 (12.09.2022) | 22/23 (17.10.2022) | 2 | 1,50 | ||
Biga Ada Spor Trainer | 18/19 (14.12.2018) | 18/19 (30.06.2019) | - | 0,00 | ||
C. Dardanel Nachwuchskoordinator | 17/18 (27.12.2017) | 17/18 (30.06.2018) | - | 0,00 | ||
Dardanelspor Trainer | 16/17 (07.02.2017) | 17/18 (21.12.2017) | 31 | 1,29 | ||
Serhat Ardahan Trainer | 16/17 (25.07.2016) | 16/17 (21.11.2016) | 3 | 2,00 | ||
Yalovaspor Trainer | 15/16 (18.09.2015) | 15/16 (30.06.2016) | - | 0,00 | ||
Dardanelspor Nachwuchskoordinator | 14/15 (11.09.2014) | 14/15 (30.06.2015) | - | 0,00 | ||
Camlidere Seker Trainer | 12/13 (02.04.2013) | 12/13 (30.06.2013) | 2 | 1,50 | ||
Afyonkarahisar Trainer | 11/12 (22.08.2011) | 11/12 (12.04.2012) | 31 | 0,90 | ||
Malatyaspor Trainer | 10/11 (10.12.2010) | 10/11 (20.12.2010) | 1 | 0,00 | ||
Dardanelspor Trainer | 08/09 (26.08.2008) | 09/10 (30.06.2010) | 34 | 1,12 | ||
Canakkale ÖI Trainer | 07/08 (16.10.2007) | 07/08 (30.06.2008) | - | 0,00 | ||
Dardanelspor Nachwuchskoordinator | 05/06 (21.12.2005) | 06/07 (30.06.2007) | - | 0,00 | ||
Dardanelspor Trainer | 05/06 (26.10.2005) | 05/06 (06.12.2005) | 6 | 0,50 | ||
Dardanelspor Nachwuchskoordinator | 03/04 (26.08.2003) | 05/06 (26.10.2005) | - | 0,00 | ||
Geliboluspor Trainer | 00/01 (29.08.2000) | 00/01 (20.04.2001) | - | 0,00 | ||
Dardanelspor Co-Trainer | 99/00 (05.08.1999) | 00/01 (11.07.2000) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Fuat Yaman (2 Spiele) | ||||||
Kesanspor Trainer | 97/98 (25.02.1998) | 97/98 (30.06.1998) | - | 0,00 | ||
Kesanspor Trainer | 97/98 (05.08.1997) | 97/98 (16.01.1998) | 3 | 2,00 | ||
C. Dardanelspor Nachwuchskoordinator | 95/96 (23.08.1995) | 96/97 (30.06.1997) | - | 0,00 | ||
C. Dardanel Jgd Co-Trainer | 94/95 (11.07.1994) | 94/95 (30.06.1995) | - | 0,00 | ||
M.Kemalpasaspor Co-Trainer | 91/92 (19.07.1991) | 92/93 (30.06.1993) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: İhsan İdikut (1 Spiel) |
Ehemalige Vereine
Hastanebayiri Genclik Ve Spor Kulübü