Name im Heimatland: | Raffaele Di Napoli |
---|---|
Geb./Alter: | 18.06.1966 (58) |
Geburtsort: | Napoli |
Nationalität: | Italien |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,82 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 3-5-2 flach |
Lello Di Napoli
cavese1919.com
- Geb./Alter: 18.06.1966 (58)
- Geburtsort: Napoli
- Staatsbürgerschaft: Italien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,82 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-5-2 flach
War Spieler:
Letzter Verein :
Civitanovese
Meiste Spiele für :
SS Leonzio 1909
Karriereende :
01.07.1997
Profildaten
Leistungsdaten 24/25
Wettbewerb | Spiele | G | U | V | Punkte | PPS |
---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt: | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1,00 |
Coppa Italia Serie C | 1 | - | - | 1 | - | 0,00 |
Serie C - Girone C | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1,25 |
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cavese Trainer | 23/24 (05.02.2024) | vsl. 30.06.2025 | 21 | 2,14 | ||
Giugliano Trainer | 22/23 (04.07.2022) | 23/24 (26.09.2023) | 45 | 1,18 | ||
Paganese Trainer | 21/22 (11.04.2022) | 21/22 (30.06.2022) | 4 | 0,75 | ||
Paganese Trainer | 20/21 (14.01.2021) | 21/22 (05.09.2021) | 24 | 1,00 | ||
Latina Calcio Trainer | 18/19 (17.11.2018) | 19/20 (14.10.2019) | 35 | 1,43 | ||
Akragas Trainer | 16/17 (01.07.2016) | 17/18 (12.03.2018) | 72 | 0,81 | ||
ACR Messina Trainer | 15/16 (03.02.2016) | 15/16 (30.06.2016) | 14 | 1,14 | ||
ACR Messina Co-Trainer | 15/16 (08.08.2015) | 15/16 (02.02.2016) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Arturo Di Napoli (20 Spiele) | ||||||
Ischia Co-Trainer | 12/13 (06.07.2012) | 14/15 (18.10.2014) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Salvatore Campilongo (60 Spiele), Antonio Porta (24 Spiele) | ||||||
Barletta Co-Trainer | 11/12 (07.02.2012) | 11/12 (30.06.2012) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Nello Di Costanzo (12 Spiele) | ||||||
Frosinone Co-Trainer | 10/11 (08.01.2011) | 10/11 (30.06.2011) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Salvatore Campilongo (21 Spiele) | ||||||
FC Empoli Co-Trainer | 09/10 (16.06.2009) | 09/10 (30.05.2010) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Salvatore Campilongo (45 Spiele) | ||||||
Avellino Co-Trainer | 08/09 (07.10.2008) | 08/09 (10.06.2009) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Salvatore Campilongo (35 Spiele) | ||||||
Foggia Co-Trainer | 07/08 (01.07.2007) | 07/08 (22.01.2008) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Salvatore Campilongo (21 Spiele) | ||||||
Cavese Co-Trainer | 04/05 (01.07.2004) | 06/07 (28.06.2007) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Salvatore Campilongo (113 Spiele) |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97/98 | 01.07.1997 | Civitanovese | Karriereende | - | ? | |||||
96/97 | 01.07.1996 | Unbekannt | Civitanovese | - | ? | |||||
95/96 | 01.07.1995 | Civitavecchia | Unbekannt | - | ? | |||||
94/95 | 01.07.1994 | SS Leonzio 1909 | Civitavecchia | - | ? | |||||
92/93 | 01.07.1992 | Akragas | SS Leonzio 1909 | - | ? | |||||
91/92 | 01.07.1991 | Sulmona Calcio | Agrigento | - | ? | |||||
89/90 | 01.07.1989 | Unbekannt | Sulmona Calcio | - | ? | |||||
88/89 | 01.07.1988 | Giarre | Unbekannt | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |