Geb./Alter: | 10.07.1976 (48) |
---|---|
Geburtsort: | Dortmund |
Nationalität: | Deutschland |
Lars Ricken
Bor. Dortmund
Geschäftsführer Sport
und weitere Tätigkeiten Bundesliga Im Amt seit: 01.05.2024 Vertrag bis: 30.06.2027
und weitere Tätigkeiten Bundesliga Im Amt seit: 01.05.2024 Vertrag bis: 30.06.2027
imago images
- Geb./Alter: 10.07.1976 (48)
- Geburtsort: Dortmund
- Staatsbürgerschaft: Deutschland
War Spieler:
Letzter Verein :
B. Dortmund II
Meiste Spiele für :
Bor. Dortmund
Karriereende :
01.02.2009
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bor. Dortmund Geschäftsführer Sport | 23/24 (01.05.2024) | vsl. 30.06.2027 | 23/24 (01.05.2024) / vsl. 30.06.2027 | 143 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Bor. Dortmund Leiter der Nachwuchsabteilung | 20/21 (10.11.2020) | 23/24 (30.04.2024) | 20/21 (10.11.2020) / 23/24 (30.04.2024) | 1267 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Bor. Dortmund Nachwuchskoordinator | 08/09 (11.07.2008) | 20/21 (09.11.2020) | 08/09 (11.07.2008) / 20/21 (09.11.2020) | 4504 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/09 | 01.02.2009 | B. Dortmund II | Karriereende | 175 Tsd. € | - | |||||
07/08 | 01.01.2008 | Bor. Dortmund | B. Dortmund II | 500 Tsd. € | - | |||||
93/94 | 01.07.1993 | B. Dortmund U19 | Bor. Dortmund | - | - | |||||
92/93 | 01.07.1992 | B. Dortmund U17 | B. Dortmund U19 | - | - | |||||
91/92 | 01.07.1991 | Dortmund Jgd. | B. Dortmund U17 | - | - | |||||
90/91 | 01.07.1990 | E. Dortm. Jgd. | Dortmund Jgd. | - | ablösefrei | |||||
88/89 | 01.07.1988 | Eving-L. Jgd. | E. Dortm. Jgd. | - | ablösefrei | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |
Weitere Angaben
ist seit dem 10.11.2020 auch Direktor des Nachwuchsleistungszentrums.