Name im Heimatland: | Kerem Güneş |
---|---|
Geb./Alter: | 09.04.1995 (29) |
Geburtsort: | Istanbul |
Nationalität: | Türkei |
Trainerlizenz: | UEFA-B-Lizenz |
Kerem Güneş
- Geb./Alter: 09.04.1995 (29)
- Geburtsort: Istanbul
- Staatsbürgerschaft: Türkei
- Trainerlizenz : UEFA-B-Lizenz
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fenerbahce Spielanalyst | 23/24 (01.07.2023) | 23/24 (30.06.2024) | 23/24 (01.07.2023) / 23/24 (30.06.2024) | 365 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Fenerbahce Spielanalyst | 21/22 (13.01.2022) | 21/22 (31.05.2022) | 21/22 (13.01.2022) / 21/22 (31.05.2022) | 138 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Besiktas Jgd Spielanalyst | 18/19 (01.06.2019) | 20/21 (22.03.2021) | 18/19 (01.06.2019) / 20/21 (22.03.2021) | 660 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Besiktas U21 Co-Trainer | 18/19 (01.07.2018) | 18/19 (31.05.2019) | 18/19 (01.07.2018) / 18/19 (31.05.2019) | 334 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Yasin Sülün (34 Spiele) | ||||||||||||||
Unbekannt Co-Trainer | 17/18 (29.09.2017) | 17/18 (30.06.2018) | 17/18 (29.09.2017) / 17/18 (30.06.2018) | 274 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |