Hasan Lika
- Geb./Alter: 01.01.1960 (64)
- Geburtsort: Tiranë
- Staatsbürgerschaft: Albanien
- Trainerlizenz : Fachübungsleiter
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,94 Jahre
War Spieler:
Meiste Spiele für :
FK Partizani
Karriereende :
-
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
KF Vllaznia Trainer | 18/19 (01.08.2018) | 18/19 (19.03.2019) | 4 | 1,75 | ||
FC Luftëtari Trainer | 17/18 (18.10.2017) | 17/18 (31.05.2018) | 33 | 1,64 | ||
FK Kukësi Trainer | 15/16 (06.06.2016) | 16/17 (22.07.2016) | 4 | 1,00 | ||
FK Kukësi Co-Trainer | 15/16 (24.11.2015) | 15/16 (04.01.2016) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Klodian Duro (6 Spiele) | ||||||
FK Kukësi Technischer Direktor | 15/16 (11.08.2015) | 15/16 (05.06.2016) | - | 0,00 | ||
KF Teuta Trainer | 13/14 (05.06.2014) | 14/15 (24.11.2014) | 17 | 1,18 | ||
FK Partizani Trainer | 12/13 (04.03.2013) | 13/14 (08.02.2014) | 22 | 1,45 | ||
FK Partizani Sportlicher Leiter | 12/13 (05.12.2012) | 12/13 (03.03.2013) | - | 0,00 | ||
KF Teuta Trainer | 10/11 (27.05.2011) | 12/13 (12.09.2012) | 30 | 1,97 | ||
FK Partizani Sportlicher Leiter | 10/11 (16.07.2010) | 10/11 (25.05.2011) | - | 0,00 | ||
FK Apolonia Trainer | 09/10 (17.11.2009) | 09/10 (26.05.2010) | 23 | 0,91 | ||
KF Vllaznia Trainer | 08/09 (08.06.2009) | 09/10 (26.09.2009) | 9 | 0,89 | ||
FK Partizani Trainer | 07/08 (01.08.2007) | 08/09 (31.10.2008) | 2 | 0,50 | ||
KF Teuta Trainer | 06/07 (01.07.2006) | 06/07 (30.06.2007) | 1 | 0,00 | ||
Albanien U21 Trainer | 03/04 (13.03.2004) | 05/06 (30.06.2006) | 11 | 0,82 | ||
KF Teuta Trainer | 02/03 (03.11.2002) | 03/04 (13.03.2004) | 3 | 1,33 | ||
Albanien U21 Trainer | 01/02 (01.07.2001) | 02/03 (03.11.2002) | 2 | 0,50 | ||
FK Partizani Trainer | 91/92 (01.07.1991) | 91/92 (30.06.1992) | 2 | 0,50 |