Hasan Lika
- Geb./Alter: 01.01.1960 (64)
- Geburtsort: Tiranë
- Staatsbürgerschaft: Albanien
- Trainerlizenz : Fachübungsleiter
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,94 Jahre
War Spieler:
Meiste Spiele für :
FK Partizani
Karriereende :
-
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KF Vllaznia Trainer | 18/19 (01.08.2018) | 18/19 (19.03.2019) | 18/19 (01.08.2018) / 18/19 (19.03.2019) | 230 Tage | 4 | 2 | 1 | 1 | 20 | 1,00 : 0,75 | 1,75 | 4 / 1,75 | ||
FC Luftëtari Trainer | 17/18 (18.10.2017) | 17/18 (31.05.2018) | 17/18 (18.10.2017) / 17/18 (31.05.2018) | 225 Tage | 33 | 15 | 9 | 9 | 28 | 1,39 : 1,09 | 1,64 | 33 / 1,64 | ||
FK Kukësi Trainer | 15/16 (06.06.2016) | 16/17 (22.07.2016) | 15/16 (06.06.2016) / 16/17 (22.07.2016) | 46 Tage | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0,75 : 1,50 | 1,00 | 4 / 1,00 | ||
FK Kukësi Co-Trainer | 15/16 (24.11.2015) | 15/16 (04.01.2016) | 15/16 (24.11.2015) / 15/16 (04.01.2016) | 41 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Klodian Duro (6 Spiele) | ||||||||||||||
FK Kukësi Technischer Direktor | 15/16 (11.08.2015) | 15/16 (05.06.2016) | 15/16 (11.08.2015) / 15/16 (05.06.2016) | 299 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
KF Teuta Trainer | 13/14 (05.06.2014) | 14/15 (24.11.2014) | 13/14 (05.06.2014) / 14/15 (24.11.2014) | 172 Tage | 17 | 6 | 2 | 9 | 27 | 1,00 : 1,12 | 1,18 | 17 / 1,18 | ||
FK Partizani Trainer | 12/13 (04.03.2013) | 13/14 (08.02.2014) | 12/13 (04.03.2013) / 13/14 (08.02.2014) | 341 Tage | 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 0,91 : 0,77 | 1,45 | 22 / 1,45 | ||
FK Partizani Sportlicher Leiter | 12/13 (05.12.2012) | 12/13 (03.03.2013) | 12/13 (05.12.2012) / 12/13 (03.03.2013) | 88 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
KF Teuta Trainer | 10/11 (27.05.2011) | 12/13 (12.09.2012) | 10/11 (27.05.2011) / 12/13 (12.09.2012) | 474 Tage | 30 | 18 | 5 | 7 | 29 | 1,20 : 1,03 | 1,97 | 30 / 1,97 | ||
FK Partizani Sportlicher Leiter | 10/11 (16.07.2010) | 10/11 (25.05.2011) | 10/11 (16.07.2010) / 10/11 (25.05.2011) | 313 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
FK Apolonia Trainer | 09/10 (17.11.2009) | 09/10 (26.05.2010) | 09/10 (17.11.2009) / 09/10 (26.05.2010) | 190 Tage | 23 | 5 | 6 | 12 | 31 | 0,87 : 1,43 | 0,91 | 23 / 0,91 | ||
KF Vllaznia Trainer | 08/09 (08.06.2009) | 09/10 (26.09.2009) | 08/09 (08.06.2009) / 09/10 (26.09.2009) | 110 Tage | 9 | 2 | 2 | 5 | 22 | 0,44 : 1,56 | 0,89 | 9 / 0,89 | ||
FK Partizani Trainer | 07/08 (01.08.2007) | 08/09 (31.10.2008) | 07/08 (01.08.2007) / 08/09 (31.10.2008) | 457 Tage | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0,50 : 1,50 | 0,50 | 2 / 0,50 | ||
KF Teuta Trainer | 06/07 (01.07.2006) | 06/07 (30.06.2007) | 06/07 (01.07.2006) / 06/07 (30.06.2007) | 364 Tage | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2,00 : 3,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | ||
Albanien U21 Trainer | 03/04 (13.03.2004) | 05/06 (30.06.2006) | 03/04 (13.03.2004) / 05/06 (30.06.2006) | 839 Tage | 11 | 2 | 3 | 6 | 39 | 0,82 : 2,27 | 0,82 | 11 / 0,82 | ||
KF Teuta Trainer | 02/03 (03.11.2002) | 03/04 (13.03.2004) | 02/03 (03.11.2002) / 03/04 (13.03.2004) | 496 Tage | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1,00 : 1,00 | 1,33 | 3 / 1,33 | ||
Albanien U21 Trainer | 01/02 (01.07.2001) | 02/03 (03.11.2002) | 01/02 (01.07.2001) / 02/03 (03.11.2002) | 490 Tage | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0,00 : 0,50 | 0,50 | 2 / 0,50 | ||
FK Partizani Trainer | 91/92 (01.07.1991) | 91/92 (30.06.1992) | 91/92 (01.07.1991) / 91/92 (30.06.1992) | 365 Tage | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0,00 : 0,50 | 0,50 | 2 / 0,50 |