Geb./Alter: | 18.01.1994 (30) |
---|---|
Geburtsort: | Payerne |
Nationalität: | Schweiz |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,54 Jahre |
Bevorzugte Formation: | 4-1-4-1 |
Florian Gudit
- Geb./Alter: 18.01.1994 (30)
- Geburtsort: Payerne
- Staatsbürgerschaft: Schweiz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,54 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-1-4-1
Ist Spieler:
Defensives Mittelfeld
Verein:
FC Champvent
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yverdon FC II Trainer | 22/23 (13.12.2022) | 23/24 (03.12.2023) | 22/23 (13.12.2022) / 23/24 (03.12.2023) | 355 Tage | 29 | 17 | 7 | 5 | 49 | 2,62 : 1,28 | 2,00 | 29 / 2,00 | ||
Yverdon Sport Jugendtrainer | 18/19 (01.07.2018) | 20/21 (30.06.2021) | 18/19 (01.07.2018) / 20/21 (30.06.2021) | 1095 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
FC Champvent Trainer | 17/18 (22.10.2017) | 17/18 (30.11.2017) | 17/18 (22.10.2017) / 17/18 (30.11.2017) | 39 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/24 | 11.07.2023 | Yverdon FC II | FC Champvent | - | ablösefrei | |||||
20/21 | 01.07.2020 | Yverdon Sport | Yverdon FC II | 150 Tsd. € | - | |||||
15/16 | 01.07.2015 | Stade-Lausanne | Yverdon Sport | 50 Tsd. € | ablösefrei | |||||
14/15 | 15.07.2014 | Le Mont LS | Stade-Lausanne | 50 Tsd. € | ? | |||||
13/14 | 20.10.2013 | AC Bellinzona | Le Mont LS | - | ? | |||||
13/14 | 01.07.2013 | Team Vaud U21 | AC Bellinzona | - | ? | |||||
12/13 | 30.06.2013 | Yverdon Sport | Team Vaud U21 | - | Leih-Ende | |||||
12/13 | 20.01.2013 | Team Vaud U21 | Yverdon Sport | - | Leihe | |||||
12/13 | 01.09.2012 | Team Vaud U18 | Team Vaud U21 | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |