Name im Heimatland: | Erdal Güneş |
---|---|
Geb./Alter: | 29.03.1982 (42) |
Geburtsort: | Siirt |
Nationalität: | Türkei |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,20 Jahre |
Bevorzugte Formation: | 4-1-4-1 |
Erdal Güneş
Gaziantep FK
- Geb./Alter: 29.03.1982 (42)
- Geburtsort: Siirt
- Staatsbürgerschaft: Türkei
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,20 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-1-4-1
War Spieler:
Letzter Verein :
Gaziantep BB
Meiste Spiele für :
Gaziantepspor
Karriereende :
01.07.2017
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Türkei U15 Trainer | 24/25 (12.08.2024) | vsl. - | - | 0,00 | ||
Gaziantep FK Trainer | 22/23 (24.05.2023) | 23/24 (04.09.2023) | 4 | 0,00 | ||
Gazisehir Co-Trainer | 17/18 (14.07.2017) | 22/23 (24.05.2023) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Erol Bulut (65 Spiele), Marius Șumudică (57 Spiele), Erkan Sözeri (31 Spiele), Mehmet Altıparmak (29 Spiele), Ricardo Sá Pinto (17 Spiele), Hüseyin Kalpar (8 Spiele), Yalçın Koşukavak (8 Spiele), Rui Mota (4 Spiele) |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/18 | 01.07.2017 | Gazisehir | Karriereende | - | - | |||||
13/14 | 03.02.2014 | Altay SK | Gaziantep BB | 75 Tsd. € | ablösefrei | |||||
11/12 | 05.09.2011 | Mersin IY | Altay SK | 400 Tsd. € | ablösefrei | |||||
10/11 | 15.07.2010 | Diyarbakirspor | Mersin IY | 400 Tsd. € | ablösefrei | |||||
09/10 | 31.07.2009 | Altay SK | Diyarbakirspor | 500 Tsd. € | ablösefrei | |||||
08/09 | 25.07.2008 | Gaziantepspor | Altay SK | 600 Tsd. € | ablösefrei | |||||
07/08 | 06.02.2008 | Kayserispor | Gaziantepspor | 500 Tsd. € | ablösefrei | |||||
06/07 | 16.01.2007 | Gaziantepspor | Kayserispor | 1,75 Mio. € | ? | |||||
01/02 | 15.01.2002 | Gaziantep BB | Gaziantepspor | - | ablösefrei | |||||
00/01 | 17.01.2001 | Gaskispor | Gaziantep BB | - | ablösefrei | |||||
00/01 | 21.09.2000 | Gaziantep BB | Gaskispor | - | ablösefrei | |||||
00/01 | 05.07.2000 | Gaziantepspor | Gaziantep BB | - | ablösefrei | |||||
99/00 | 05.04.2000 | Gaziantep U21 | Gaziantepspor | - | - | |||||
99/00 | 06.08.1999 | Gaziantep Jgd. | Gaziantep U21 | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |