Elard Ostermann
FC St. Pauli
- Geb./Alter: 15.10.1968 (55)
- Staatsbürgerschaft: Deutschland
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,84 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
FC St. Georg-H.
Meiste Spiele für :
V/W Billstedt
Karriereende :
01.07.2004
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
St. Pauli II Trainer | 22/23 (01.07.2022) | 23/24 (24.04.2024) | 66 | 1,41 | ||
Holst. Kiel U19 Trainer | 20/21 (01.07.2020) | 21/22 (30.06.2022) | 23 | 1,65 | ||
Holst. Kiel U17 Trainer | 19/20 (01.08.2019) | 19/20 (30.06.2020) | - | 0,00 | ||
TuS Dassendorf Trainer | 18/19 (01.07.2018) | 18/19 (11.02.2019) | 27 | 2,15 | ||
LSK Hansa Teammanager | 15/16 (01.04.2016) | 16/17 (30.06.2017) | - | 0,00 | ||
LSK Hansa Sport-Vorstand | 15/16 (01.04.2016) | 16/17 (30.06.2017) | - | 0,00 | ||
LSK Hansa Trainer | 12/13 (01.07.2012) | 16/17 (30.06.2017) | 175 | 1,56 | ||
FC Schönberg 95 Trainer | 10/11 (01.07.2010) | 11/12 (31.08.2011) | - | 0,00 | ||
Strand 08 Trainer | 07/08 (21.01.2008) | 08/09 (02.11.2008) | 13 | 0,31 | ||
Lüneburger SK Trainer | 04/05 (20.12.2004) | 06/07 (29.05.2007) | 59 | 2,19 | ||
V/W Billstedt Spielertrainer | 02/03 (23.04.2003) | 03/04 (13.01.2004) | 23 | 0,96 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05 | 01.07.2004 | FC St. Georg-H. | Karriereende | - | - | |||||
03/04 | 01.01.2004 | V/W Billstedt | FC St. Georg-H. | - | ablösefrei | |||||
00/01 | 01.07.2000 | SC Norderstedt | V/W Billstedt | - | ablösefrei | |||||
99/00 | 01.07.1999 | Hamburger SV II | SC Norderstedt | - | ablösefrei | |||||
98/99 | 01.08.1998 | Lüneburger SK | Hamburger SV II | - | ablösefrei | |||||
97/98 | 01.07.1997 | SV Lurup | Lüneburger SK | - | ablösefrei | |||||
96/97 | 01.01.1997 | Hannover 96 | SV Lurup | - | ablösefrei | |||||
96/97 | 01.07.1996 | Hamburger SV | Hannover 96 | - | 15 Tsd. € | |||||
95/96 | 01.08.1995 | SV Lurup | Hamburger SV | - | ablösefrei | |||||
94/95 | 01.07.1994 | ASV Bergedorf | SV Lurup | - | ablösefrei | |||||
93/94 | 01.07.1993 | VfL 93 Hamburg | ASV Bergedorf | - | ablösefrei | |||||
92/93 | 01.07.1992 | VfB Lübeck | VfL 93 Hamburg | - | ablösefrei | |||||
91/92 | 01.07.1991 | VfL Bochum | VfB Lübeck | - | 25 Tsd. € | |||||
89/90 | 01.07.1989 | TuS Hoisdorf | VfL Bochum | - | ablösefrei | |||||
Transfererlöse gesamt: | 40 Tsd. € |