Elard Ostermann
FC St. Pauli
- Geb./Alter: 15.10.1968 (55)
- Staatsbürgerschaft: Deutschland
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,84 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
FC St. Georg-H.
Meiste Spiele für :
V/W Billstedt
Karriereende :
01.07.2004
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St. Pauli II Trainer | 22/23 (01.07.2022) | 23/24 (24.04.2024) | 22/23 (01.07.2022) / 23/24 (24.04.2024) | 663 Tage | 66 | 26 | 15 | 25 | 57 | 1,77 : 1,62 | 1,41 | 66 / 1,41 | ||
Holst. Kiel U19 Trainer | 20/21 (01.07.2020) | 21/22 (30.06.2022) | 20/21 (01.07.2020) / 21/22 (30.06.2022) | 729 Tage | 23 | 12 | 2 | 9 | 37 | 1,52 : 1,48 | 1,65 | 23 / 1,65 | ||
Holst. Kiel U17 Trainer | 19/20 (01.08.2019) | 19/20 (30.06.2020) | 19/20 (01.08.2019) / 19/20 (30.06.2020) | 334 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
TuS Dassendorf Trainer | 18/19 (01.07.2018) | 18/19 (11.02.2019) | 18/19 (01.07.2018) / 18/19 (11.02.2019) | 225 Tage | 27 | 19 | 1 | 7 | 24 | 3,67 : 0,85 | 2,15 | 27 / 2,15 | ||
LSK Hansa Teammanager | 15/16 (01.04.2016) | 16/17 (30.06.2017) | 15/16 (01.04.2016) / 16/17 (30.06.2017) | 455 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
LSK Hansa Sport-Vorstand | 15/16 (01.04.2016) | 16/17 (30.06.2017) | 15/16 (01.04.2016) / 16/17 (30.06.2017) | 455 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
LSK Hansa Trainer | 12/13 (01.07.2012) | 16/17 (30.06.2017) | 12/13 (01.07.2012) / 16/17 (30.06.2017) | 1825 Tage | 175 | 77 | 42 | 56 | 90 | 1,81 : 1,49 | 1,56 | 175 / 1,56 | ||
FC Schönberg 95 Trainer | 10/11 (01.07.2010) | 11/12 (31.08.2011) | 10/11 (01.07.2010) / 11/12 (31.08.2011) | 426 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Strand 08 Trainer | 07/08 (21.01.2008) | 08/09 (02.11.2008) | 07/08 (21.01.2008) / 08/09 (02.11.2008) | 286 Tage | 13 | 1 | 1 | 11 | 22 | 0,77 : 3,85 | 0,31 | 13 / 0,31 | ||
Lüneburger SK Trainer | 04/05 (20.12.2004) | 06/07 (29.05.2007) | 04/05 (20.12.2004) / 06/07 (29.05.2007) | 890 Tage | 59 | 39 | 12 | 8 | 34 | 2,24 : 0,92 | 2,19 | 59 / 2,19 | ||
V/W Billstedt Spielertrainer | 02/03 (23.04.2003) | 03/04 (13.01.2004) | 02/03 (23.04.2003) / 03/04 (13.01.2004) | 265 Tage | 23 | 6 | 4 | 13 | 28 | 1,65 : 2,43 | 0,96 | 23 / 0,96 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/05 | 01.07.2004 | FC St. Georg-H. | Karriereende | - | - | |||||
03/04 | 01.01.2004 | V/W Billstedt | FC St. Georg-H. | - | ablösefrei | |||||
00/01 | 01.07.2000 | SC Norderstedt | V/W Billstedt | - | ablösefrei | |||||
99/00 | 01.07.1999 | Hamburger SV II | SC Norderstedt | - | ablösefrei | |||||
98/99 | 01.08.1998 | Lüneburger SK | Hamburger SV II | - | ablösefrei | |||||
97/98 | 01.07.1997 | SV Lurup | Lüneburger SK | - | ablösefrei | |||||
96/97 | 01.01.1997 | Hannover 96 | SV Lurup | - | ablösefrei | |||||
96/97 | 01.07.1996 | Hamburger SV | Hannover 96 | - | 15 Tsd. € | |||||
95/96 | 01.08.1995 | SV Lurup | Hamburger SV | - | ablösefrei | |||||
94/95 | 01.07.1994 | ASV Bergedorf | SV Lurup | - | ablösefrei | |||||
93/94 | 01.07.1993 | VfL 93 Hamburg | ASV Bergedorf | - | ablösefrei | |||||
92/93 | 01.07.1992 | VfB Lübeck | VfL 93 Hamburg | - | ablösefrei | |||||
91/92 | 01.07.1991 | VfL Bochum | VfB Lübeck | - | 25 Tsd. € | |||||
89/90 | 01.07.1989 | TuS Hoisdorf | VfL Bochum | - | ablösefrei | |||||
Transfererlöse gesamt: | 40 Tsd. € |