Dagoberto Carbone
beneventocalcio.club
- Geb./Alter: 18.02.1988 (36)
- Geburtsort: Avellino
- Staatsbürgerschaft: Italien
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,04 Jahre
War Spieler:
Meiste Spiele für :
Benevento U19
Karriereende :
-
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Benevento U17 Trainer | 23/24 (01.07.2023) | 23/24 (21.12.2023) | - | 0,00 | ||
Benevento Co-Trainer | 22/23 (06.02.2023) | 22/23 (30.06.2023) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Roberto Stellone (9 Spiele), Andrea Agostinelli (6 Spiele) | ||||||
Benevento Jgd. Trainer | 21/22 (01.07.2021) | 22/23 (05.02.2023) | - | 0,00 | ||
Benevento U19 Co-Trainer | 20/21 (01.09.2020) | 20/21 (30.06.2021) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Nicola Romaniello (22 Spiele) |