Dagoberto Carbone
beneventocalcio.club
- Geb./Alter: 18.02.1988 (36)
- Geburtsort: Avellino
- Staatsbürgerschaft: Italien
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,04 Jahre
War Spieler:
Meiste Spiele für :
Benevento U19
Karriereende :
-
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benevento U17 Trainer | 23/24 (01.07.2023) | 23/24 (21.12.2023) | 23/24 (01.07.2023) / 23/24 (21.12.2023) | 173 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Benevento Co-Trainer | 22/23 (06.02.2023) | 22/23 (30.06.2023) | 22/23 (06.02.2023) / 22/23 (30.06.2023) | 144 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Roberto Stellone (9 Spiele), Andrea Agostinelli (6 Spiele) | ||||||||||||||
Benevento Jgd. Trainer | 21/22 (01.07.2021) | 22/23 (05.02.2023) | 21/22 (01.07.2021) / 22/23 (05.02.2023) | 584 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Benevento U19 Co-Trainer | 20/21 (01.09.2020) | 20/21 (30.06.2021) | 20/21 (01.09.2020) / 20/21 (30.06.2021) | 302 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Nicola Romaniello (22 Spiele) |