Geb./Alter: | 01.04.1971 (53) |
---|---|
Geburtsort: | Mannheim |
Nationalität: | Deutschland |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,64 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 4-3-3 offensiv |
Berater: | NOACK SPORTS GmbH |
Christian Titz
1. FC Magdeburg
- Geb./Alter: 01.04.1971 (53)
- Geburtsort: Mannheim
- Staatsbürgerschaft: Deutschland
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,64 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-3 offensiv
War Spieler:
Letzter Verein :
Idar-Oberstein
Meiste Spiele für :
Idar-Oberstein
Karriereende :
01.07.2000
Profildaten
Leistungsdaten 24/25
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.FC Magdeburg Trainer | 20/21 (12.02.2021) | vsl. - | 20/21 (12.02.2021) / vsl. - | 1320 Tage | 137 | 64 | 30 | 43 | 73 | 1,81 : 1,36 | 1,62 | 137 / 1,62 | ||
RW Essen Trainer | 19/20 (01.07.2019) | 19/20 (30.06.2020) | 19/20 (01.07.2019) / 19/20 (30.06.2020) | 365 Tage | 29 | 21 | 3 | 5 | 31 | 2,41 : 0,93 | 2,28 | 29 / 2,28 | ||
Hamburger SV Trainer | 17/18 (13.03.2018) | 18/19 (23.10.2018) | 17/18 (13.03.2018) / 18/19 (23.10.2018) | 224 Tage | 19 | 10 | 4 | 5 | 35 | 1,47 : 1,37 | 1,79 | 19 / 1,79 | ||
Hamburger SV II Trainer | 17/18 (01.07.2017) | 17/18 (12.03.2018) | 17/18 (01.07.2017) / 17/18 (12.03.2018) | 254 Tage | 20 | 13 | 6 | 1 | 29 | 2,05 : 0,75 | 2,25 | 20 / 2,25 | ||
Hamburg U17 Trainer | 15/16 (01.07.2015) | 16/17 (30.06.2017) | 15/16 (01.07.2015) / 16/17 (30.06.2017) | 730 Tage | 52 | 29 | 7 | 16 | 52 | 2,23 : 1,27 | 1,81 | 52 / 1,81 | ||
FC 08 Homburg Trainer | 11/12 (01.07.2011) | 13/14 (09.04.2014) | 11/12 (01.07.2011) / 13/14 (09.04.2014) | 1013 Tage | 97 | 44 | 22 | 31 | 63 | 1,72 : 1,38 | 1,59 | 97 / 1,59 | ||
Viktoria Köln Trainer | 09/10 (01.07.2009) | 09/10 (18.12.2009) | 09/10 (01.07.2009) / 09/10 (18.12.2009) | 170 Tage | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 0,60 : 2,00 | 0,80 | 5 / 0,80 | ||
Vikt. Köln U19 Trainer | 09/10 (01.07.2009) | 09/10 (18.12.2009) | 09/10 (01.07.2009) / 09/10 (18.12.2009) | 170 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
USA Scout | 07/08 (01.07.2007) | 08/09 (30.06.2009) | 07/08 (01.07.2007) / 08/09 (30.06.2009) | 730 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
1.FC Passau Trainer | 05/06 (14.11.2005) | 06/07 (23.08.2006) | 05/06 (14.11.2005) / 06/07 (23.08.2006) | 282 Tage | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 1,60 : 1,80 | 1,80 | 5 / 1,80 | ||
Dooley Soccer University Gesellschafter | 02/03 (01.07.2002) | 13/14 (30.06.2014) | 02/03 (01.07.2002) / 13/14 (30.06.2014) | 4382 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
A. Aachen U19 Trainer | 00/01 (01.07.2000) | 03/04 (30.06.2004) | 00/01 (01.07.2000) / 03/04 (30.06.2004) | 1460 Tage | 26 | 7 | 6 | 13 | 25 | 1,54 : 2,19 | 1,04 | 26 / 1,04 |
Ehemalige Vereine
SV Sandhausen (Junioren), SG Egelsbach, SC Idar-Oberstein, SV Waldhof Mannheim
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00/01 | 01.07.2000 | Idar-Oberstein | Karriereende | - | - | |||||
99/00 | 01.07.1999 | SG Egelsbach | Idar-Oberstein | - | ablösefrei | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |