Boris Zhuravlev
23.02.2019 (72)
- Geb./Alter: 25.07.1946
- Geburtsort: Moskau
- Staatsbürgerschaft: Russland
- Todestag: 23.02.2019 (72)
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,80 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Loko Moskau
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dinamo S-Pb Trainer | 13/14 (01.07.2013) | 13/14 (23.12.2013) | 25 | 0,88 | ||
Petrotrest Trainer | 12/13 (01.05.2013) | 12/13 (30.06.2013) | 4 | 0,50 | ||
Dinamo S-Pb Trainer | 09/10 (19.05.2010) | 10/11 (21.07.2010) | - | 0,00 | ||
Olimpia Balti Co-Trainer | 09/10 (01.01.2010) | 09/10 (15.05.2010) | - | 0,00 | ||
Pskov-747 Trainer | 07/08 (01.01.2008) | 08/09 (31.12.2008) | 1 | 0,00 | ||
Tobol Kurgan Trainer | 05/06 (04.08.2005) | 05/06 (31.12.2005) | - | 0,00 | ||
Spartak-MZK Trainer | 03/04 (26.04.2004) | 04/05 (14.06.2005) | 1 | 0,00 | ||
Akzhayik Trainer | 03/04 (01.08.2003) | 03/04 (25.04.2004) | 21 | 1,19 | ||
Luch Vladivostok Trainer | 02/03 (07.07.2002) | 03/04 (05.07.2003) | 3 | 2,00 | ||
Tobol Kostanay Co-Trainer | 01/02 (01.01.2002) | 01/02 (15.03.2001) | - | 0,00 | ||
Laos Trainer | 00/01 (01.01.2001) | 00/01 (30.06.2001) | 1 | 0,00 | ||
Luch Vladivostok Trainer | 00/01 (09.08.2000) | 00/01 (31.12.2000) | - | 0,00 | ||
S.Stchelkovo Co-Trainer | 98/99 (01.01.1999) | 99/00 (31.12.1999) | - | 0,00 | ||
Samotlor-XXI Trainer | 97/98 (01.01.1998) | 97/98 (15.05.1998) | - | 0,00 | ||
Volga Tver Teamchef | 96/97 (01.01.1997) | 97/98 (31.12.1997) | - | 0,00 | ||
Rubin Kazan Leitender Assistent des Geschäftsführers Sport | 95/96 (01.01.1996) | 96/97 (31.12.1996) | - | 0,00 | ||
Shinnik Yaroslav Co-Trainer | 94/95 (01.01.1995) | 95/96 (31.12.1995) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Igor Volchok (42 Spiele) | ||||||
Trion-Volga Tver Trainer | 92/93 (01.08.1992) | 92/93 (31.12.1992) | 17 | 0,65 | ||
Angara Angarsk Trainer | 91/92 (01.01.1992) | 92/93 (31.07.1992) | 1 | 0,00 | ||
Luch Vladivostok Trainer | 90/91 (01.01.1991) | 91/92 (31.12.1991) | - | 0,00 | ||
Tobol Kurgan Trainer | 87/88 (01.01.1988) | 90/91 (31.12.1990) | - | 0,00 | ||
Al-Ahli Club Trainer | 85/86 (01.01.1986) | 86/87 (31.12.1986) | - | 0,00 | ||
Loko Moskau Teamchef | 84/85 (01.01.1985) | 85/86 (31.12.1985) | 38 | 1,53 | ||
Loko Moskau Co-Trainer | 82/83 (01.01.1983) | 84/85 (31.12.1984) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Igor Volchok (44 Spiele), Vladimir Radionov (29 Spiele) | ||||||
Loko Moskau Co-Trainer | 74/75 (01.01.1975) | 75/76 (31.12.1975) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Igor Volchok (33 Spiele) |
Ehemalige Vereine
Tobol Kurgan (1987-1990, 2005), Aleks Angarsk (1992)
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72/73 | 01.01.1973 | Loko Moskau | Karriereende | - | - | |||||
70/71 | 01.04.1971 | Stavropol | Loko Moskau | - | ablösefrei | |||||
69/70 | 01.07.1969 | Zorya | Stavropol | - | ablösefrei | |||||
68/69 | 01.07.1968 | Stavropol | Zorya Lugansk | - | ablösefrei | |||||
65/66 | 01.01.1966 | Dinamo M II | Stavropol | - | ablösefrei | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |