Boris Zhuravlev
23.02.2019 (72)
- Geb./Alter: 25.07.1946
- Geburtsort: Moskau
- Staatsbürgerschaft: Russland
- Todestag: 23.02.2019 (72)
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,80 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Loko Moskau
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinamo S-Pb Trainer | 13/14 (01.07.2013) | 13/14 (23.12.2013) | 13/14 (01.07.2013) / 13/14 (23.12.2013) | 175 Tage | 25 | 5 | 7 | 13 | 23 | 0,76 : 1,40 | 0,88 | 25 / 0,88 | ||
Petrotrest Trainer | 12/13 (01.05.2013) | 12/13 (30.06.2013) | 12/13 (01.05.2013) / 12/13 (30.06.2013) | 60 Tage | 4 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0,25 : 1,25 | 0,50 | 4 / 0,50 | ||
Dinamo S-Pb Trainer | 09/10 (19.05.2010) | 10/11 (21.07.2010) | 09/10 (19.05.2010) / 10/11 (21.07.2010) | 63 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Olimpia Balti Co-Trainer | 09/10 (01.01.2010) | 09/10 (15.05.2010) | 09/10 (01.01.2010) / 09/10 (15.05.2010) | 134 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Pskov-747 Trainer | 07/08 (01.01.2008) | 08/09 (31.12.2008) | 07/08 (01.01.2008) / 08/09 (31.12.2008) | 365 Tage | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 4,00 : 6,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | ||
Tobol Kurgan Trainer | 05/06 (04.08.2005) | 05/06 (31.12.2005) | 05/06 (04.08.2005) / 05/06 (31.12.2005) | 149 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Spartak-MZK Trainer | 03/04 (26.04.2004) | 04/05 (14.06.2005) | 03/04 (26.04.2004) / 04/05 (14.06.2005) | 414 Tage | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0,00 : 3,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | ||
Akzhayik Trainer | 03/04 (01.08.2003) | 03/04 (25.04.2004) | 03/04 (01.08.2003) / 03/04 (25.04.2004) | 268 Tage | 21 | 8 | 1 | 12 | 28 | 0,90 : 1,76 | 1,19 | 21 / 1,19 | ||
Luch Vladivostok Trainer | 02/03 (07.07.2002) | 03/04 (05.07.2003) | 02/03 (07.07.2002) / 03/04 (05.07.2003) | 363 Tage | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 3,33 : 3,33 | 2,00 | 3 / 2,00 | ||
Tobol Kostanay Co-Trainer | 01/02 (01.01.2002) | 01/02 (15.03.2001) | 01/02 (01.01.2002) / 01/02 (15.03.2001) | 292 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Laos Trainer | 00/01 (01.01.2001) | 00/01 (30.06.2001) | 00/01 (01.01.2001) / 00/01 (30.06.2001) | 180 Tage | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 0,00 : 11,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | ||
Luch Vladivostok Trainer | 00/01 (09.08.2000) | 00/01 (31.12.2000) | 00/01 (09.08.2000) / 00/01 (31.12.2000) | 144 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
S.Stchelkovo Co-Trainer | 98/99 (01.01.1999) | 99/00 (31.12.1999) | 98/99 (01.01.1999) / 99/00 (31.12.1999) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Samotlor-XXI Trainer | 97/98 (01.01.1998) | 97/98 (15.05.1998) | 97/98 (01.01.1998) / 97/98 (15.05.1998) | 134 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Volga Tver Teamchef | 96/97 (01.01.1997) | 97/98 (31.12.1997) | 96/97 (01.01.1997) / 97/98 (31.12.1997) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Rubin Kazan Leitender Assistent des Geschäftsführers Sport | 95/96 (01.01.1996) | 96/97 (31.12.1996) | 95/96 (01.01.1996) / 96/97 (31.12.1996) | 365 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Shinnik Yaroslav Co-Trainer | 94/95 (01.01.1995) | 95/96 (31.12.1995) | 94/95 (01.01.1995) / 95/96 (31.12.1995) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Igor Volchok (42 Spiele) | ||||||||||||||
Trion-Volga Tver Trainer | 92/93 (01.08.1992) | 92/93 (31.12.1992) | 92/93 (01.08.1992) / 92/93 (31.12.1992) | 152 Tage | 17 | 3 | 2 | 12 | 25 | 1,00 : 2,82 | 0,65 | 17 / 0,65 | ||
Angara Angarsk Trainer | 91/92 (01.01.1992) | 92/93 (31.07.1992) | 91/92 (01.01.1992) / 92/93 (31.07.1992) | 212 Tage | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1,00 : 2,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | ||
Luch Vladivostok Trainer | 90/91 (01.01.1991) | 91/92 (31.12.1991) | 90/91 (01.01.1991) / 91/92 (31.12.1991) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Tobol Kurgan Trainer | 87/88 (01.01.1988) | 90/91 (31.12.1990) | 87/88 (01.01.1988) / 90/91 (31.12.1990) | 1095 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Al-Ahli Club Trainer | 85/86 (01.01.1986) | 86/87 (31.12.1986) | 85/86 (01.01.1986) / 86/87 (31.12.1986) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Loko Moskau Teamchef | 84/85 (01.01.1985) | 85/86 (31.12.1985) | 84/85 (01.01.1985) / 85/86 (31.12.1985) | 364 Tage | 38 | 16 | 10 | 12 | 21 | 1,26 : 1,08 | 1,53 | 38 / 1,53 | ||
Loko Moskau Co-Trainer | 82/83 (01.01.1983) | 84/85 (31.12.1984) | 82/83 (01.01.1983) / 84/85 (31.12.1984) | 730 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Igor Volchok (44 Spiele), Vladimir Radionov (29 Spiele) | ||||||||||||||
Loko Moskau Co-Trainer | 74/75 (01.01.1975) | 75/76 (31.12.1975) | 74/75 (01.01.1975) / 75/76 (31.12.1975) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Igor Volchok (33 Spiele) |
Ehemalige Vereine
Tobol Kurgan (1987-1990, 2005), Aleks Angarsk (1992)
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72/73 | 01.01.1973 | Loko Moskau | Karriereende | - | - | |||||
70/71 | 01.04.1971 | Stavropol | Loko Moskau | - | ablösefrei | |||||
69/70 | 01.07.1969 | Zorya | Stavropol | - | ablösefrei | |||||
68/69 | 01.07.1968 | Stavropol | Zorya Lugansk | - | ablösefrei | |||||
65/66 | 01.01.1966 | Dinamo M II | Stavropol | - | ablösefrei | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |