Attila Supka
www.haladas.hu
- Geb./Alter: 19.09.1962 (62)
- Geburtsort: Hatvan
- Staatsbürgerschaft: Ungarn
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,01 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-2-1
War Spieler:
Letzter Verein :
UFC Schützen
Karriereende :
01.07.1993
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kisvárda Leiter der Nachwuchsabteilung | 23/24 (01.06.2024) | vsl. - | - | 0,00 | ||
Mosonmagyaróvár Trainer | 22/23 (27.03.2023) | 22/23 (13.04.2023) | 3 | 0,33 | ||
Mezőkövesd Trainer | 21/22 (06.10.2021) | 22/23 (06.09.2022) | 33 | 1,06 | ||
Kisvárda Trainer | 20/21 (08.07.2020) | 20/21 (11.05.2021) | 39 | 1,56 | ||
Haladás Trainer | 19/20 (11.07.2019) | 19/20 (29.10.2019) | 14 | 1,07 | ||
Honvéd Trainer | 17/18 (11.12.2017) | 18/19 (27.05.2019) | 65 | 1,60 | ||
Szeged Trainer | 16/17 (09.06.2017) | 17/18 (10.12.2017) | 22 | 0,86 | ||
Soproni VSE Trainer | 14/15 (01.07.2014) | 16/17 (08.06.2017) | 108 | 1,38 | ||
Soproni VSE Sportdirektor | 13/14 (01.07.2013) | 13/14 (30.06.2014) | - | 0,00 | ||
Pécsi MFC Trainer | 12/13 (01.07.2012) | 12/13 (03.12.2012) | 17 | 1,12 | ||
Honvéd Trainer | 10/11 (01.01.2011) | 11/12 (30.05.2012) | 47 | 1,38 | ||
Nea Salamis Trainer | 08/09 (24.04.2009) | 09/10 (01.11.2009) | 7 | 0,29 | ||
Zalaegerszeg Trainer | 08/09 (01.07.2008) | 08/09 (05.10.2008) | 10 | 1,10 | ||
Honvéd Trainer | 06/07 (20.10.2006) | 07/08 (30.06.2008) | 53 | 1,38 | ||
Debrecen Trainer | 04/05 (03.11.2004) | 06/07 (08.08.2006) | 59 | 2,02 | ||
Békéscsaba Trainer | 02/03 (31.03.2003) | 03/04 (15.05.2004) | 22 | 0,86 | ||
Altheim Trainer | 00/01 (01.07.2000) | 01/02 (30.06.2002) | - | 0,00 | ||
Petöházi SE Trainer | 99/00 (01.07.1999) | 99/00 (30.06.2000) | - | 0,00 | ||
Soproni FAC Trainer | 97/98 (01.07.1997) | 97/98 (26.04.1998) | - | 0,00 | ||
Soproni FAC Trainer | 96/97 (14.10.1996) | 96/97 (18.11.1996) | - | 0,00 | ||
Soproni FAC Co-Trainer | 96/97 (01.07.1996) | 96/97 (13.10.1996) | - | 0,00 | ||
Soproni VSE Trainer | 95/96 (01.07.1995) | 95/96 (30.06.1996) | - | 0,00 | ||
Soproni FAC Sportlicher Leiter | 93/94 (21.07.1993) | 94/95 (30.06.1995) | - | 0,00 | ||
Soproni FAC Jugendtrainer | 92/93 (01.01.1993) | 93/94 (20.07.1993) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.