Attila Supka
www.haladas.hu
- Geb./Alter: 19.09.1962 (62)
- Geburtsort: Hatvan
- Staatsbürgerschaft: Ungarn
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,01 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-2-1
War Spieler:
Letzter Verein :
UFC Schützen
Karriereende :
01.07.1993
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kisvárda Leiter der Nachwuchsabteilung | 23/24 (01.06.2024) | vsl. - | 23/24 (01.06.2024) / vsl. - | 113 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Mosonmagyaróvár Trainer | 22/23 (27.03.2023) | 22/23 (13.04.2023) | 22/23 (27.03.2023) / 22/23 (13.04.2023) | 17 Tage | 3 | 0 | 1 | 2 | 19 | 0,33 : 1,00 | 0,33 | 3 / 0,33 | ||
Mezőkövesd Trainer | 21/22 (06.10.2021) | 22/23 (06.09.2022) | 21/22 (06.10.2021) / 22/23 (06.09.2022) | 335 Tage | 33 | 9 | 8 | 16 | 44 | 1,15 : 1,61 | 1,06 | 33 / 1,06 | ||
Kisvárda Trainer | 20/21 (08.07.2020) | 20/21 (11.05.2021) | 20/21 (08.07.2020) / 20/21 (11.05.2021) | 307 Tage | 39 | 17 | 10 | 12 | 31 | 1,28 : 1,00 | 1,56 | 39 / 1,56 | ||
Haladás Trainer | 19/20 (11.07.2019) | 19/20 (29.10.2019) | 19/20 (11.07.2019) / 19/20 (29.10.2019) | 110 Tage | 14 | 3 | 6 | 5 | 26 | 1,36 : 1,43 | 1,07 | 14 / 1,07 | ||
Honvéd Trainer | 17/18 (11.12.2017) | 18/19 (27.05.2019) | 17/18 (11.12.2017) / 18/19 (27.05.2019) | 532 Tage | 65 | 29 | 17 | 19 | 39 | 1,55 : 1,20 | 1,60 | 65 / 1,60 | ||
Szeged Trainer | 16/17 (09.06.2017) | 17/18 (10.12.2017) | 16/17 (09.06.2017) / 17/18 (10.12.2017) | 184 Tage | 22 | 4 | 7 | 11 | 24 | 0,77 : 1,41 | 0,86 | 22 / 0,86 | ||
Soproni VSE Trainer | 14/15 (01.07.2014) | 16/17 (08.06.2017) | 14/15 (01.07.2014) / 16/17 (08.06.2017) | 1073 Tage | 108 | 38 | 35 | 35 | 63 | 1,26 : 1,21 | 1,38 | 108 / 1,38 | ||
Soproni VSE Sportdirektor | 13/14 (01.07.2013) | 13/14 (30.06.2014) | 13/14 (01.07.2013) / 13/14 (30.06.2014) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Pécsi MFC Trainer | 12/13 (01.07.2012) | 12/13 (03.12.2012) | 12/13 (01.07.2012) / 12/13 (03.12.2012) | 155 Tage | 17 | 4 | 7 | 6 | 23 | 1,00 : 1,24 | 1,12 | 17 / 1,12 | ||
Honvéd Trainer | 10/11 (01.01.2011) | 11/12 (30.05.2012) | 10/11 (01.01.2011) / 11/12 (30.05.2012) | 515 Tage | 47 | 18 | 11 | 18 | 48 | 1,43 : 1,45 | 1,38 | 47 / 1,38 | ||
Nea Salamis Trainer | 08/09 (24.04.2009) | 09/10 (01.11.2009) | 08/09 (24.04.2009) / 09/10 (01.11.2009) | 191 Tage | 7 | 0 | 2 | 5 | 23 | 0,86 : 2,14 | 0,29 | 7 / 0,29 | ||
Zalaegerszeg Trainer | 08/09 (01.07.2008) | 08/09 (05.10.2008) | 08/09 (01.07.2008) / 08/09 (05.10.2008) | 96 Tage | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 | 1,30 : 1,60 | 1,10 | 10 / 1,10 | ||
Honvéd Trainer | 06/07 (20.10.2006) | 07/08 (30.06.2008) | 06/07 (20.10.2006) / 07/08 (30.06.2008) | 619 Tage | 53 | 19 | 16 | 18 | 49 | 1,53 : 1,34 | 1,38 | 53 / 1,38 | ||
Debrecen Trainer | 04/05 (03.11.2004) | 06/07 (08.08.2006) | 04/05 (03.11.2004) / 06/07 (08.08.2006) | 643 Tage | 59 | 35 | 14 | 10 | 37 | 2,02 : 1,12 | 2,02 | 59 / 2,02 | ||
Békéscsaba Trainer | 02/03 (31.03.2003) | 03/04 (15.05.2004) | 02/03 (31.03.2003) / 03/04 (15.05.2004) | 411 Tage | 22 | 4 | 7 | 11 | 24 | 1,05 : 1,55 | 0,86 | 22 / 0,86 | ||
Altheim Trainer | 00/01 (01.07.2000) | 01/02 (30.06.2002) | 00/01 (01.07.2000) / 01/02 (30.06.2002) | 729 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Petöházi SE Trainer | 99/00 (01.07.1999) | 99/00 (30.06.2000) | 99/00 (01.07.1999) / 99/00 (30.06.2000) | 365 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Soproni FAC Trainer | 97/98 (01.07.1997) | 97/98 (26.04.1998) | 97/98 (01.07.1997) / 97/98 (26.04.1998) | 299 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Soproni FAC Trainer | 96/97 (14.10.1996) | 96/97 (18.11.1996) | 96/97 (14.10.1996) / 96/97 (18.11.1996) | 35 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Soproni FAC Co-Trainer | 96/97 (01.07.1996) | 96/97 (13.10.1996) | 96/97 (01.07.1996) / 96/97 (13.10.1996) | 104 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Soproni VSE Trainer | 95/96 (01.07.1995) | 95/96 (30.06.1996) | 95/96 (01.07.1995) / 95/96 (30.06.1996) | 365 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Soproni FAC Sportlicher Leiter | 93/94 (21.07.1993) | 94/95 (30.06.1995) | 93/94 (21.07.1993) / 94/95 (30.06.1995) | 709 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Soproni FAC Jugendtrainer | 92/93 (01.01.1993) | 93/94 (20.07.1993) | 92/93 (01.01.1993) / 93/94 (20.07.1993) | 200 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.