Asil Yelkenkayali
- Staatsbürgerschaft: Türkei
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,92 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Norderstedt U17 Co-Trainer | 21/22 | vsl. - | - | 0,00 | ||
Norderstedt II Trainer | 19/20 (01.07.2019) | 19/20 (30.06.2020) | - | 0,00 | ||
Friedrichsgabe Trainer | 11/12 (01.07.2011) | 11/12 (30.06.2012) | - | 0,00 | ||
Friedrichsgabe Trainer | 05/06 (01.07.2005) | 08/09 (30.03.2009) | - | 0,00 |