Asil Yelkenkayali
- Staatsbürgerschaft: Türkei
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,92 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norderstedt U17 Co-Trainer | 21/22 | vsl. - | 21/22 / vsl. - | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Norderstedt II Trainer | 19/20 (01.07.2019) | 19/20 (30.06.2020) | 19/20 (01.07.2019) / 19/20 (30.06.2020) | 365 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Friedrichsgabe Trainer | 11/12 (01.07.2011) | 11/12 (30.06.2012) | 11/12 (01.07.2011) / 11/12 (30.06.2012) | 365 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Friedrichsgabe Trainer | 05/06 (01.07.2005) | 08/09 (30.03.2009) | 05/06 (01.07.2005) / 08/09 (30.03.2009) | 1368 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |