Anders Linderoth
Karriereende
Letzter Posten:
Chefscout
Mjällby AIF
Amtsende: 18.05.2015
- Geb./Alter: 21.03.1950 (74)
- Geburtsort: Kristianstad
- Staatsbürgerschaft: Schweden
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,66 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Mjällby AIF
Meiste Spiele für :
Ol. Marseille
Karriereende :
01.07.1981
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mjällby AIF Trainer | 14/15 (21.07.2014) | 14/15 (18.05.2015) | 27 | 1,11 | ||
Mjällby AIF Chefscout | 09/10 (13.02.2010) | 14/15 (18.05.2015) | - | 0,00 | ||
Mjällby AIF U19 Trainer | 09/10 (13.02.2010) | 14/15 (20.07.2014) | 30 | 1,80 | ||
Landskrona BoIS Trainer | 07/08 (01.01.2008) | 09/10 (31.12.2009) | 61 | 1,28 | ||
Viborg FF Trainer | 06/07 (01.01.2007) | 07/08 (11.11.2007) | 29 | 0,62 | ||
Hammarby IF Trainer | 02/03 (01.12.2002) | 06/07 (31.12.2006) | 11 | 1,91 | ||
Stabæk Trainer | 97/98 (01.01.1998) | 00/01 (26.05.2001) | 96 | 1,74 | ||
Elfsborg Trainer | 94/95 (01.01.1995) | 97/98 (31.12.1997) | 1 | 0,00 |
Ehemalige Vereine
Mjällby, Hässleholm, Elfsborg, Stabaek, Hammarby, Viborg
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81/82 | 01.07.1981 | Mjällby AIF | Karriereende | - | - | |||||
80/81 | 01.07.1980 | Ol. Marseille | Mjällby AIF | - | ? | |||||
77/78 | 01.07.1977 | Östers IF | Ol. Marseille | - | ? | |||||
70/71 | 01.01.1971 | Helsingborgs IF | Östers IF | - | ? | |||||
68/69 | 01.07.1968 | Unbekannt | Helsingborgs IF | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |