Anders Linderoth
Karriereende
Letzter Posten:
Chefscout
Mjällby AIF
Amtsende: 18.05.2015
- Geb./Alter: 21.03.1950 (74)
- Geburtsort: Kristianstad
- Staatsbürgerschaft: Schweden
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,66 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Mjällby AIF
Meiste Spiele für :
Ol. Marseille
Karriereende :
01.07.1981
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mjällby AIF Trainer | 14/15 (21.07.2014) | 14/15 (18.05.2015) | 14/15 (21.07.2014) / 14/15 (18.05.2015) | 301 Tage | 27 | 9 | 3 | 15 | 31 | 1,15 : 1,48 | 1,11 | 27 / 1,11 | ||
Mjällby AIF Chefscout | 09/10 (13.02.2010) | 14/15 (18.05.2015) | 09/10 (13.02.2010) / 14/15 (18.05.2015) | 1920 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Mjällby AIF U19 Trainer | 09/10 (13.02.2010) | 14/15 (20.07.2014) | 09/10 (13.02.2010) / 14/15 (20.07.2014) | 1618 Tage | 30 | 17 | 3 | 10 | 36 | 1,77 : 1,40 | 1,80 | 30 / 1,80 | ||
Landskrona BoIS Trainer | 07/08 (01.01.2008) | 09/10 (31.12.2009) | 07/08 (01.01.2008) / 09/10 (31.12.2009) | 730 Tage | 61 | 22 | 12 | 27 | 39 | 1,44 : 1,54 | 1,28 | 61 / 1,28 | ||
Viborg FF Trainer | 06/07 (01.01.2007) | 07/08 (11.11.2007) | 06/07 (01.01.2007) / 07/08 (11.11.2007) | 314 Tage | 29 | 5 | 3 | 21 | 30 | 0,90 : 2,14 | 0,62 | 29 / 0,62 | ||
Hammarby IF Trainer | 02/03 (01.12.2002) | 06/07 (31.12.2006) | 02/03 (01.12.2002) / 06/07 (31.12.2006) | 1491 Tage | 11 | 6 | 3 | 2 | 32 | 1,82 : 1,27 | 1,91 | 11 / 1,91 | ||
Stabæk Trainer | 97/98 (01.01.1998) | 00/01 (26.05.2001) | 97/98 (01.01.1998) / 00/01 (26.05.2001) | 1241 Tage | 96 | 50 | 17 | 29 | 33 | 2,11 : 1,47 | 1,74 | 96 / 1,74 | ||
Elfsborg Trainer | 94/95 (01.01.1995) | 97/98 (31.12.1997) | 94/95 (01.01.1995) / 97/98 (31.12.1997) | 1095 Tage | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1,00 : 2,00 | 0,00 | 1 / 0,00 |
Ehemalige Vereine
Mjällby, Hässleholm, Elfsborg, Stabaek, Hammarby, Viborg
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81/82 | 01.07.1981 | Mjällby AIF | Karriereende | - | - | |||||
80/81 | 01.07.1980 | Ol. Marseille | Mjällby AIF | - | ? | |||||
77/78 | 01.07.1977 | Östers IF | Ol. Marseille | - | ? | |||||
70/71 | 01.01.1971 | Helsingborgs IF | Östers IF | - | ? | |||||
68/69 | 01.07.1968 | Unbekannt | Helsingborgs IF | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |