Geb./Alter: | 15.07.1961 (63) |
---|---|
Geburtsort: | Gaziantep |
Nationalität: | Türkei |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,60 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 4-2-3-1 |
Ali Güneş
Osmanlispor FK
- Geb./Alter: 15.07.1961 (63)
- Geburtsort: Gaziantep
- Staatsbürgerschaft: Türkei
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,60 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
Tavsanli Linyit
Meiste Spiele für :
Y. Afyonspor
Karriereende :
01.07.1996
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KF Liria Trainer | 23/24 (02.02.2024) | 23/24 (25.03.2024) | 23/24 (02.02.2024) / 23/24 (25.03.2024) | 52 Tage | 8 | 0 | 1 | 7 | 22 | 0,25 : 2,13 | 0,13 | 8 / 0,13 | ||
Gaziantep FK Chefscout | 22/23 (04.06.2023) | 23/24 (01.02.2024) | 22/23 (04.06.2023) / 23/24 (01.02.2024) | 242 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Osmanlispor FK Trainer | 19/20 (15.06.2020) | 20/21 (08.10.2020) | 19/20 (15.06.2020) / 20/21 (08.10.2020) | 115 Tage | 10 | 3 | 0 | 7 | 40 | 1,10 : 2,10 | 0,90 | 10 / 0,90 | ||
Bartinspor Trainer | 19/20 (26.11.2019) | 19/20 (21.05.2020) | 19/20 (26.11.2019) / 19/20 (21.05.2020) | 177 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Gaziantep BB Sportdirektor | 15/16 (03.06.2016) | 16/17 (11.11.2016) | 15/16 (03.06.2016) / 16/17 (11.11.2016) | 161 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Bregalnica Stip Trainer | 13/14 (23.12.2013) | 13/14 (30.06.2014) | 13/14 (23.12.2013) / 13/14 (30.06.2014) | 189 Tage | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 1,14 : 0,86 | 1,57 | 14 / 1,57 | ||
Horizont Turn. Trainer | 12/13 (08.06.2013) | 13/14 (16.09.2013) | 12/13 (08.06.2013) / 13/14 (16.09.2013) | 100 Tage | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 2,18 : 1,64 | 1,45 | 11 / 1,45 | ||
Hatayspor Trainer | 12/13 (24.01.2013) | 12/13 (05.04.2013) | 12/13 (24.01.2013) / 12/13 (05.04.2013) | 71 Tage | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 0,70 : 0,60 | 1,50 | 10 / 1,50 | ||
Y. Malatyaspor Trainer | 11/12 (29.09.2011) | 11/12 (26.12.2011) | 11/12 (29.09.2011) / 11/12 (26.12.2011) | 88 Tage | 11 | 2 | 3 | 6 | 24 | 1,73 : 1,82 | 0,82 | 11 / 0,82 | ||
Adana Demirspor Trainer | 10/11 (18.02.2011) | 11/12 (20.09.2011) | 10/11 (18.02.2011) / 11/12 (20.09.2011) | 214 Tage | 16 | 7 | 4 | 5 | 35 | 1,13 : 1,06 | 1,56 | 16 / 1,56 | ||
Corumspor Trainer | 10/11 (05.02.2010) | 10/11 (08.12.2010) | 10/11 (05.02.2010) / 10/11 (08.12.2010) | 306 Tage | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 1,00 : 1,07 | 1,53 | 15 / 1,53 | ||
Adiyamanspor Trainer | 09/10 (16.10.2009) | 09/10 (05.02.2010) | 09/10 (16.10.2009) / 09/10 (05.02.2010) | 112 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Alanyaspor Trainer | 08/09 (23.10.2008) | 08/09 (30.06.2009) | 08/09 (23.10.2008) / 08/09 (30.06.2009) | 250 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Diskispor Trainer | 07/08 (03.01.2008) | 07/08 (31.05.2008) | 07/08 (03.01.2008) / 07/08 (31.05.2008) | 149 Tage | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 1,00 : 3,00 | 0,00 | 3 / 0,00 | ||
Boluspor Trainer | 06/07 (10.11.2006) | 06/07 (30.06.2007) | 06/07 (10.11.2006) / 06/07 (30.06.2007) | 232 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Iskenderun DC Trainer | 06/07 (16.07.2006) | 06/07 (10.11.2006) | 06/07 (16.07.2006) / 06/07 (10.11.2006) | 117 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Kardemir Karabük Trainer | 05/06 (24.11.2005) | 05/06 (16.12.2005) | 05/06 (24.11.2005) / 05/06 (16.12.2005) | 22 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Gaziantep BB Trainer | 04/05 (23.08.2004) | 05/06 (24.11.2005) | 04/05 (23.08.2004) / 05/06 (24.11.2005) | 458 Tage | 15 | 4 | 1 | 10 | 26 | 1,33 : 1,87 | 0,87 | 15 / 0,87 | ||
Sanliurfaspor Trainer | 03/04 (19.08.2003) | 03/04 (11.02.2004) | 03/04 (19.08.2003) / 03/04 (11.02.2004) | 176 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Afyonspor Trainer | 01/02 (20.01.2002) | 02/03 (30.06.2003) | 01/02 (20.01.2002) / 02/03 (30.06.2003) | 526 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Adiyamanspor Trainer | 00/01 (15.08.2000) | 01/02 (20.01.2002) | 00/01 (15.08.2000) / 01/02 (20.01.2002) | 523 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
BB Gaski Spor Trainer | 98/99 (08.01.1999) | 99/00 (30.06.2000) | 98/99 (08.01.1999) / 99/00 (30.06.2000) | 539 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Gaziantep U21 Trainer | 98/99 (05.08.1998) | 98/99 (08.01.1999) | 98/99 (05.08.1998) / 98/99 (08.01.1999) | 156 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Gaziantepspor Co-Trainer | 97/98 (01.07.1997) | 97/98 (30.06.1998) | 97/98 (01.07.1997) / 97/98 (30.06.1998) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Milorad Mitrovic (23 Spiele), Georges Heylens (13 Spiele) | ||||||||||||||
Gaziantep Jgd. Co-Trainer | 95/96 (23.10.1995) | 96/97 (30.06.1997) | 95/96 (23.10.1995) / 96/97 (30.06.1997) | 616 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96/97 | 01.07.1996 | Tavsanli Linyit | Karriereende | - | - | |||||
94/95 | 21.10.1994 | Ayvalikgücü Bld | Tavsanli Linyit | - | ? | |||||
94/95 | 29.07.1994 | Y. Afyonspor | Ayvalikgücü Bld | - | ? | |||||
92/93 | 30.06.1992 | Y. Nazillispor | Y. Afyonspor | - | Leih-Ende | |||||
92/93 | 31.12.1991 | Y. Afyonspor | Y. Nazillispor | - | Leihe | |||||
90/91 | 30.07.1990 | Bartinspor | Y. Afyonspor | - | ? | |||||
86/87 | 01.07.1986 | Gaziantepspor | Bartinspor | - | ? | |||||
80/81 | 01.07.1980 | Gaziantep Jgd. | Gaziantepspor | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |