Name im Heimatland: | José Alejandro Huerta Romero |
---|---|
Geb./Alter: | 11.07.1981 (43) |
Geburtsort: | Soria |
Nationalität: | Spanien |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,87 Jahre |
Bevorzugte Formation: | 4-4-2 |
Berater: | FBM_SPORTS_AGENCY |
Álex Huerta
CD Numancia
Sportdirektor
Segunda Federación - Gr. I
Im Amt seit:
01.07.2023
Vertrag bis:
30.06.2024
FBM Sports
- Geb./Alter: 11.07.1981 (43)
- Geburtsort: Soria
- Staatsbürgerschaft: Spanien
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,87 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-4-2
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD Numancia Sportdirektor | 23/24 (01.07.2023) | vsl. 30.06.2024 | 23/24 (01.07.2023) / vsl. 30.06.2024 | 448 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
CD Izarra Trainer | 21/22 (02.03.2022) | 22/23 (15.03.2023) | 21/22 (02.03.2022) / 22/23 (15.03.2023) | 378 Tage | 38 | 13 | 10 | 15 | 43 | 1,21 : 1,16 | 1,29 | 38 / 1,29 | ||
CD Numancia Trainer | 20/21 (18.01.2021) | 20/21 (30.06.2021) | 20/21 (18.01.2021) / 20/21 (30.06.2021) | 163 Tage | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 1,80 : 0,87 | 1,73 | 15 / 1,73 | ||
CD Numancia Co-Trainer | 18/19 (01.07.2018) | 20/21 (17.01.2021) | 18/19 (01.07.2018) / 20/21 (17.01.2021) | 931 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Luis Miguel Carrión (43 Spiele), Aritz López Garai (43 Spiele), Manix Mandiola (11 Spiele) | ||||||||||||||
CD Numancia B Trainer | 16/17 (01.07.2016) | 16/17 (30.06.2017) | 16/17 (01.07.2016) / 16/17 (30.06.2017) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Numancia U19 Trainer | 15/16 (01.07.2015) | 15/16 (30.06.2016) | 15/16 (01.07.2015) / 15/16 (30.06.2016) | 365 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |