Geb./Alter: | 28.07.1970 (54) |
---|---|
Geburtsort: | Varese |
Nationalität: | Italien |
ø-Amtszeit als Trainer: |
0,74 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-Pro-Lizenz |
Bevorzugte Formation: | 4-2-3-1 |
Alessandro Lupi
Lupi
- Geb./Alter: 28.07.1970 (54)
- Geburtsort: Varese
- Staatsbürgerschaft: Italien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,74 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
FC Chiasso
Karriereende :
01.07.2007
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sampdoria U20 Trainer | 24/25 (09.07.2024) | vsl. - | 5 | 1,00 | ||
Monza U19 Trainer | 22/23 (15.09.2022) | 23/24 (12.03.2024) | 61 | 1,57 | ||
Monza U18 Trainer | 22/23 (01.07.2022) | 22/23 (14.09.2022) | - | 0,00 | ||
Monza Jgd. Trainer | 21/22 (03.08.2021) | 21/22 (30.06.2022) | - | 0,00 | ||
FC Chiasso Trainer | 19/20 (20.09.2019) | 19/20 (04.08.2020) | 30 | 0,63 | ||
AC Mailand U19 Trainer | 17/18 (27.11.2017) | 18/19 (24.12.2018) | 44 | 1,23 | ||
AC Mailand U17 Trainer | 17/18 (01.07.2017) | 17/18 (26.11.2017) | 9 | 2,00 | ||
AC Mailand Nachwuchs-Cheftrainer | 11/12 (01.07.2011) | 16/17 (30.06.2017) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/08 | 01.07.2007 | FC Chiasso | Karriereende | - | - | |||||
04/05 | 01.07.2004 | Città di Lecco | FC Chiasso | - | ? | |||||
03/04 | 01.01.2004 | Solbiatese Arno Calcio | Città di Lecco | - | ? | |||||
03/04 | 01.07.2003 | Pro Patria | Solbiatese Arno Calcio | - | ? | |||||
02/03 | 01.07.2002 | FC Chiasso | Pro Patria | - | ? | |||||
01/02 | 01.07.2001 | FC Lugano | FC Chiasso | - | ? | |||||
00/01 | 01.07.2000 | Unbekannt | FC Lugano | - | ? | |||||
93/94 | 01.07.1993 | Solbiatese Arno Calcio | Unbekannt | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |