Alessandro Lupi
Lupi
- Geb./Alter: 28.07.1970 (54)
- Geburtsort: Varese
- Staatsbürgerschaft: Italien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,74 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
FC Chiasso
Karriereende :
01.07.2007
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sampdoria U20 Trainer | 24/25 (09.07.2024) | vsl. - | 24/25 (09.07.2024) / vsl. - | 77 Tage | 5 | 1 | 2 | 2 | 25 | 1,80 : 2,00 | 1,00 | 5 / 1,00 | ||
Monza U19 Trainer | 22/23 (15.09.2022) | 23/24 (12.03.2024) | 22/23 (15.09.2022) / 23/24 (12.03.2024) | 544 Tage | 61 | 27 | 15 | 19 | 57 | 2,31 : 1,75 | 1,57 | 61 / 1,57 | ||
Monza U18 Trainer | 22/23 (01.07.2022) | 22/23 (14.09.2022) | 22/23 (01.07.2022) / 22/23 (14.09.2022) | 75 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Monza Jgd. Trainer | 21/22 (03.08.2021) | 21/22 (30.06.2022) | 21/22 (03.08.2021) / 21/22 (30.06.2022) | 331 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
FC Chiasso Trainer | 19/20 (20.09.2019) | 19/20 (04.08.2020) | 19/20 (20.09.2019) / 19/20 (04.08.2020) | 319 Tage | 30 | 4 | 7 | 19 | 35 | 1,27 : 1,97 | 0,63 | 30 / 0,63 | ||
AC Mailand U19 Trainer | 17/18 (27.11.2017) | 18/19 (24.12.2018) | 17/18 (27.11.2017) / 18/19 (24.12.2018) | 392 Tage | 44 | 15 | 9 | 20 | 52 | 1,41 : 1,77 | 1,23 | 44 / 1,23 | ||
AC Mailand U17 Trainer | 17/18 (01.07.2017) | 17/18 (26.11.2017) | 17/18 (01.07.2017) / 17/18 (26.11.2017) | 148 Tage | 9 | 6 | 0 | 3 | 23 | 2,44 : 1,56 | 2,00 | 9 / 2,00 | ||
AC Mailand Nachwuchs-Cheftrainer | 11/12 (01.07.2011) | 16/17 (30.06.2017) | 11/12 (01.07.2011) / 16/17 (30.06.2017) | 2191 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/08 | 01.07.2007 | FC Chiasso | Karriereende | - | - | |||||
04/05 | 01.07.2004 | Città di Lecco | FC Chiasso | - | ? | |||||
03/04 | 01.01.2004 | Solbiatese Arno Calcio | Città di Lecco | - | ? | |||||
03/04 | 01.07.2003 | Pro Patria | Solbiatese Arno Calcio | - | ? | |||||
02/03 | 01.07.2002 | FC Chiasso | Pro Patria | - | ? | |||||
01/02 | 01.07.2001 | FC Lugano | FC Chiasso | - | ? | |||||
00/01 | 01.07.2000 | Unbekannt | FC Lugano | - | ? | |||||
93/94 | 01.07.1993 | Solbiatese Arno Calcio | Unbekannt | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |