Adil Turhan
- Geb./Alter: 26.10.1972 (51)
- Geburtsort: Trabzon
- Staatsbürgerschaft: Türkei
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fethiyespor Scout | 23/24 (26.09.2023) | 23/24 (31.12.2023) | - | 0,00 | ||
Yomra Spor Co-Trainer | 22/23 (02.03.2023) | 22/23 (30.06.2023) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Bülent Demirkanlı (13 Spiele) | ||||||
Kahramanmaras Co-Trainer | 22/23 (06.10.2022) | 22/23 (21.11.2022) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Galip Gündoğdu (6 Spiele) | ||||||
Gümüshanespor Co-Trainer | 20/21 (21.12.2020) | 20/21 (29.03.2021) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Tolgay Kerimoğlu (11 Spiele), Galip Gündoğdu (5 Spiele) | ||||||
E. Erokspor Co-Trainer | 19/20 (02.01.2020) | 20/21 (03.08.2020) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Galip Gündoğdu (12 Spiele) | ||||||
1461 Trabzon Co-Trainer | 13/14 (14.03.2014) | 14/15 (30.06.2015) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Hamdi Zıvalıoğlu (37 Spiele), Ekrem Al (14 Spiele) | ||||||
1461 Trabzon Scout | 13/14 (14.03.2014) | 18/19 (30.06.2019) | - | 0,00 | ||
Trabzonspor U17 Co-Trainer | 13/14 (01.08.2013) | 13/14 (12.03.2014) | - | 0,00 | ||
Yalispor Co-Trainer | 11/12 (23.09.2011) | 12/13 (30.06.2013) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Ayhan Alemdaroğlu (50 Spiele), İlker Erdem (18 Spiele) | ||||||
Trabzonspor U16 Co-Trainer | 10/11 (12.08.2010) | 10/11 (30.06.2011) | - | 0,00 | ||
Trabzonspor Jgd Co-Trainer | 09/10 (01.06.2009) | 09/10 (30.06.2010) | - | 0,00 | ||
Trabzonspor Nachwuchskoordinator | 06/07 (01.09.2006) | 08/09 (30.06.2009) | - | 0,00 |