Foppe de Haan
Karriereende
Letzter Posten:
Trainer
SC Heerenveen
Amtsende: 30.06.2016
imago images
- Geb./Alter: 26.06.1943 (81)
- Geburtsort: Lippenhuizen
- Staatsbürgerschaft: Niederlande
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 3,07 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
SC Heerenveen Trainer | 15/16 (21.10.2015) | 15/16 (30.06.2016) | 27 | 1,41 | ||
Tuvalu Trainer | 11/12 (01.08.2011) | 11/12 (15.09.2011) | 5 | 0,80 | ||
Ajax Cape Town Trainer | 09/10 (15.10.2009) | 10/11 (30.06.2011) | 55 | 1,65 | ||
SC Heerenveen Mentaltrainer | 09/10 (01.07.2009) | 09/10 (15.10.2009) | - | 0,00 | ||
Mentaltrainer unter: Trond Sollied (7 Spiele), Jan de Jonge (7 Spiele), Jan Everse Jr. (1 Spiel) | ||||||
Niederlande U20 Trainer | 04/05 (01.01.2005) | 04/05 (30.06.2005) | 5 | 2,40 | ||
Niederlande U21 Trainer | 04/05 (01.07.2004) | 08/09 (30.06.2009) | 43 | 1,86 | ||
SC Heerenveen Trainer | 92/93 (18.10.1992) | 03/04 (30.06.2004) | 444 | 1,54 | ||
SC Heerenveen Co-Trainer | 88/89 (01.07.1988) | 92/93 (17.10.1992) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Fritz Korbach (38 Spiele), Ted Immers (12 Spiele) | ||||||
SC Heerenveen Trainer | 85/86 (01.07.1985) | 87/88 (30.06.1988) | 2 | 0,50 | ||
Steenwijk Trainer | 83/84 (01.07.1983) | 84/85 (30.06.1985) | - | 0,00 | ||
ACV Assen Trainer | 78/79 (01.07.1978) | 82/83 (30.06.1983) | 5 | 0,00 | ||
Drachtster Boys Trainer | 77/78 (01.07.1977) | 77/78 (30.06.1978) | - | 0,00 |
Ehemalige Vereine
Steenwijk, ACV, Drachster Boys