Eduard Geyer
Karriereende
Letzter Posten:
Trainer
SG Dynamo Dresden
Amtsende: 10.06.2008
imago images
- Geb./Alter: 07.10.1944 (79)
- Geburtsort: Bielitz
- Staatsbürgerschaft: Deutschland
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,56 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Dynamo Dresden
Meiste Spiele für :
Dynamo Dresden
Karriereende :
01.07.1975
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dynamo Dresden Trainer | 07/08 (25.09.2007) | 07/08 (10.06.2008) | 27 | 1,59 | ||
Sachsen Leipzig Trainer | 06/07 (05.10.2006) | 06/07 (30.06.2007) | 23 | 1,83 | ||
Sachsen Leipzig Sportlicher Leiter | 06/07 (01.07.2006) | 06/07 (04.10.2006) | - | 0,00 | ||
Al-Nasr Trainer | 04/05 (07.01.2005) | 05/06 (20.01.2006) | - | 0,00 | ||
Energie Cottbus Trainer | 94/95 (01.07.1994) | 04/05 (23.11.2004) | 378 | 1,49 | ||
Sachsen Leipzig Trainer | 92/93 (01.07.1992) | 93/94 (05.04.1994) | 58 | 2,02 | ||
BFC Siófok Trainer | 91/92 (01.07.1991) | 91/92 (30.06.1992) | 17 | 1,88 | ||
FC Schalke 04 Nachwuchskoordinator | 90/91 (13.09.1990) | 90/91 (30.06.1991) | - | 0,00 | ||
DDR Trainer | 89/90 (23.08.1989) | 90/91 (12.09.1990) | 12 | 2,17 | ||
Dynamo Dresden Trainer | 86/87 (01.07.1986) | 89/90 (03.04.1990) | 115 | 1,90 | ||
Dynamo Dresden Co-Trainer | 75/76 (01.07.1975) | 85/86 (30.06.1986) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Gerhard Prautzsch (153 Spiele), Klaus Sammer (92 Spiele), Walter Fritzsch (60 Spiele) |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75/76 | 01.07.1975 | Dynamo Dresden | Karriereende | - | - | |||||
68/69 | 01.07.1968 | FSVL Dresden | Dynamo Dresden | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |