Zlatko Ivankovic
IMAGO
- Geb./Alter: 22.11.1952 (71)
- Staatsbürgerschaft: Kroatien
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,98 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oman Co-Trainer | 19/20 (20.01.2020) | 23/24 (31.01.2024) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Branko Ivankovic (43 Spiele), Mario Tokic (1 Spiel) | ||||||
Al-Ahli Co-Trainer | 19/20 (01.07.2019) | 19/20 (15.09.2019) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Branko Ivankovic (5 Spiele) | ||||||
Persepolis Co-Trainer | 17/18 (17.12.2017) | 18/19 (30.06.2019) | - | 0,00 | ||
Co-Trainer unter: Branko Ivankovic (72 Spiele) | ||||||
Bargh Shiraz FC Trainer | 04/05 (16.06.2005) | 05/06 (01.06.2006) | 22 | 0,95 | ||
Sl. Belupo U19 Trainer | 03/04 (01.07.2003) | 03/04 (30.06.2004) | - | 0,00 |