Zaur Azizov
- Staatsbürgerschaft: Aserbaidschan
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Neftchi Baku Sportdirektor | 21/22 (20.12.2021) | vsl. - | - | 0,00 | ||
FK Qabala Sportdirektor | 08/09 (01.11.2008) | 21/22 (19.12.2021) | - | 0,00 | ||
Khazar Lankaran Manager | 04/05 (01.10.2004) | 08/09 (01.08.2008) | - | 0,00 |