Name im Heimatland: | Пудышев Юрий Алексеевич |
---|---|
Geb./Alter: | 03.04.1954 |
Geburtsort: | Korolev, Moskau Region |
Todestag: | 29.08.2021 (67) |
Nationalität: | Belarus |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,00 Jahre |
Trainerlizenz: | UEFA-B-Lizenz |
Yuriy Pudyshev
29.08.2021 (67)
www.fcbate.by
- Geb./Alter: 03.04.1954
- Geburtsort: Korolev, Moskau ...
- Staatsbürgerschaft: Belarus
- Todestag: 29.08.2021 (67)
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,00 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Dinamo Brest
Meiste Spiele für :
Dinamo Minsk
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATE Borisov Jugendtrainer | 18/19 (07.01.2019) | 21/22 (28.08.2021) | 18/19 (07.01.2019) / 21/22 (28.08.2021) | 964 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Belarus U21 Co-Trainer | 12/13 (01.01.2013) | 13/14 (14.09.2013) | 12/13 (01.01.2013) / 13/14 (14.09.2013) | 256 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Aleksey Vergeenko (10 Spiele) | ||||||||||||||
BATE II Co-Trainer | 11/12 (01.11.2011) | 18/19 (06.01.2019) | 11/12 (01.11.2011) / 18/19 (06.01.2019) | 2623 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Dinamo Brest Co-Trainer | 09/10 (11.01.2010) | 11/12 (10.07.2011) | 09/10 (11.01.2010) / 11/12 (10.07.2011) | 545 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Yuriy Puntus (54 Spiele) | ||||||||||||||
Belarus Co-Trainer | 05/06 (24.02.2006) | 07/08 (14.07.2007) | 05/06 (24.02.2006) / 07/08 (14.07.2007) | 505 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Yuriy Puntus (14 Spiele) | ||||||||||||||
MTZ-Ripo Minsk Co-Trainer | 04/05 (01.12.2004) | 09/10 (15.08.2009) | 04/05 (01.12.2004) / 09/10 (15.08.2009) | 1718 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Yuriy Puntus (143 Spiele), Andrey Zygmantovich (11 Spiele), Eduard Malofeev (1 Spiel) | ||||||||||||||
Belarus U21 Co-Trainer | 99/00 (01.01.2000) | 05/06 (31.12.2005) | 99/00 (01.01.2000) / 05/06 (31.12.2005) | 2191 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Yuriy Puntus (47 Spiele) | ||||||||||||||
BATE Borisov Co-Trainer | 95/96 (01.03.1996) | 04/05 (30.11.2004) | 95/96 (01.03.1996) / 04/05 (30.11.2004) | 3196 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Yuriy Puntus (243 Spiele) | ||||||||||||||
Dinamo Yakutsk Trainer | 91/92 (01.01.1992) | 92/93 (31.12.1992) | 91/92 (01.01.1992) / 92/93 (31.12.1992) | 365 Tage | 30 | 13 | 5 | 12 | 18 | 1,37 : 1,07 | 1,47 | 30 / 1,47 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11 | 01.01.2011 | Dinamo Brest | Karriereende | - | - | |||||
10/11 | 01.10.2010 | pausiert | Dinamo Brest | - | - | |||||
08/09 | 01.01.2009 | MTZ-Ripo Minsk | pausiert | - | - | |||||
07/08 | 01.01.2008 | pausiert | MTZ-Ripo Minsk | - | - | |||||
94/95 | 01.01.1995 | Samotlor-XXI | pausiert | - | - | |||||
93/94 | 01.01.1994 | Dinamo Yakutsk | Samotlor-XXI | - | ? | |||||
90/91 | 01.01.1991 | Dinamo | Dinamo Yakutsk | - | ablösefrei | |||||
88/89 | 01.01.1989 | Dinamo Barnaul | Dinamo | - | ablösefrei | |||||
88/89 | 01.07.1988 | Stavropol | Dinamo Barnaul | - | ablösefrei | |||||
86/87 | 01.07.1986 | Dynamo Moskau | Stavropol | - | ablösefrei | |||||
84/85 | 01.07.1984 | Dinamo Minsk | Dynamo Moskau | - | ablösefrei | |||||
75/76 | 01.01.1976 | Dynamo Moskau | Dinamo Minsk | - | ablösefrei | |||||
72/73 | 01.01.1973 | Dinamo M II | Dynamo Moskau | - | - | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |