Werner Löberbauer
- Geb./Alter: 09.09.1960 (64)
- Staatsbürgerschaft: Österreich
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,71 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Götzens
Meiste Spiele für :
WSG Wattens
Karriereende :
01.07.1996
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
FC Wacker II Trainer | 12/13 (16.10.2012) | 12/13 (30.06.2013) | 17 | 1,41 | ||
FC Wacker Interimstrainer | 12/13 (10.10.2012) | 12/13 (16.10.2012) | - | 0,00 | ||
FC Wacker II Trainer | 11/12 (01.07.2011) | 12/13 (10.10.2012) | 42 | 1,38 | ||
Schwaz Trainer | 10/11 (01.07.2010) | 10/11 (28.06.2011) | 1 | 0,00 | ||
Axams-Götzens Trainer | 08/09 (01.07.2008) | 08/09 (30.09.2008) | 10 | 1,30 | ||
Schwaz Trainer | 06/07 (01.07.2006) | 06/07 (30.06.2007) | - | 0,00 |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96/97 | 01.07.1996 | Götzens | Karriereende | - | - | |||||
94/95 | 01.07.1994 | Axams | Götzens | - | ? | |||||
92/93 | 01.07.1992 | WSG Wattens | Axams | - | ? | |||||
89/90 | 01.01.1990 | FC Tirol | WSG Wattens | - | ? | |||||
88/89 | 01.07.1988 | WSG Wattens | FC Tirol | - | ? | |||||
83/84 | 01.07.1983 | SV Rapid Lienz | WSG Wattens | - | ? | |||||
82/83 | 01.07.1982 | SPG Innsbruck | SV Rapid Lienz | - | ? | |||||
80/81 | 01.07.1980 | SK Jenbach | SPG Innsbruck | - | ? | |||||
79/80 | 01.07.1979 | SPG Innsbruck | SK Jenbach | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |