Vollständiger Name: | Wan Jamak Wan Hassan |
---|---|
Geb./Alter: | 22.11.1957 (66) |
Nationalität: | Malaysia |
ø-Amtszeit als Trainer: |
2,10 Jahre |
Wan Jamak
- Geb./Alter: 22.11.1957 (66)
- Staatsbürgerschaft: Malaysia
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,10 Jahre
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuching City Technischer Direktor | 20/21 (02.03.2021) | vsl. - | 20/21 (02.03.2021) / vsl. - | 1302 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
PKNS U21 Trainer | 12/13 (01.01.2013) | 13/14 (31.05.2014) | 12/13 (01.01.2013) / 13/14 (31.05.2014) | 515 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Kedah FA Trainer | 11/12 (01.12.2011) | 12/13 (31.12.2012) | 11/12 (01.12.2011) / 12/13 (31.12.2012) | 396 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Negeri Sembilan Trainer | 07/08 (01.01.2008) | 11/12 (30.11.2011) | 07/08 (01.01.2008) / 11/12 (30.11.2011) | 1429 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
T. Malaysia FC Trainer | 05/06 (01.01.2006) | 07/08 (31.12.2007) | 05/06 (01.01.2006) / 07/08 (31.12.2007) | 729 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |