Name im Heimatland: | Тихонов Владислав Валерьевич |
---|---|
Geb./Alter: | 09.06.1971 (53) |
Geburtsort: | Moskau |
Nationalität: | Russland |
Trainerlizenz: | A-Lizenz |
Vladislav Tikhonov
fc-avangard.ru
- Geb./Alter: 09.06.1971 (53)
- Geburtsort: Moskau
- Staatsbürgerschaft: Russland
- Trainerlizenz : A-Lizenz
War Spieler:
Letzter Verein :
S.Stchelkovo
Karriereende :
01.12.2007
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Avangard Kursk Torwart-Trainer | 18/19 (12.06.2019) | 19/20 (06.02.2020) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Murat Iskakov (14 Spiele), Oleg Vasilenko (12 Spiele) | ||||||
Baltika Torwart-Trainer | 16/17 (08.02.2017) | 18/19 (19.12.2018) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Igor Cherevchenko (53 Spiele), Igor Ledyakhov (13 Spiele), Valeriy Nepomnyashchiy (12 Spiele), Valeriy Klimov (1 Spiel) | ||||||
Loko Moskau Torwart-Trainer | 11/12 (01.01.2012) | 16/17 (10.08.2016) | - | 0,00 | ||
Torwart-Trainer unter: Igor Cherevchenko (50 Spiele), Leonid Kuchuk (40 Spiele), Slaven Bilic (32 Spiele), Miodrag Bozovic (21 Spiele), José Couceiro (15 Spiele) |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.