Vladan Perasevic
FK Crvena zvezda
- Geb./Alter: 21.07.1977 (47)
- Geburtsort: Niš
- Staatsbürgerschaft: Serbien
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roter Stern Spielanalyst | 22/23 (31.08.2022) | vsl. - | 22/23 (31.08.2022) / vsl. - | 754 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Serbien U21 Co-Trainer | 21/22 (05.05.2022) | vsl. - | 21/22 (05.05.2022) / vsl. - | 240 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Goran Stevanovic (6 Spiele) | ||||||||||||||
Graficar Co-Trainer | 19/20 (19.12.2019) | 21/22 (06.09.2021) | 19/20 (19.12.2019) / 21/22 (06.09.2021) | 627 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Radomir Kokovic (19 Spiele), Bosko Gjurovski (14 Spiele), Milija Zizic (12 Spiele), Milan Stegnjaic (1 Spiel) | ||||||||||||||
El Gouna Co-Trainer | 19/20 (01.07.2019) | 19/20 (15.12.2019) | 19/20 (01.07.2019) / 19/20 (15.12.2019) | 167 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Nebojsa Milosevic (9 Spiele) | ||||||||||||||
Serbien U19 Co-Trainer | 18/19 (01.09.2018) | vsl. - | 18/19 (01.09.2018) / vsl. - | 302 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Nenad Sakic (15 Spiele) | ||||||||||||||
Vozdovac Co-Trainer | 17/18 (15.12.2017) | 17/18 (30.06.2018) | 17/18 (15.12.2017) / 17/18 (30.06.2018) | 197 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Milos Veselinovic (15 Spiele) | ||||||||||||||
Javor-Matis Co-Trainer | 15/16 (12.06.2016) | 16/17 (31.12.2016) | 15/16 (12.06.2016) / 16/17 (31.12.2016) | 202 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Milos Veselinovic (23 Spiele) | ||||||||||||||
Víkingur Co-Trainer | 14/15 (01.05.2015) | 15/16 (01.11.2015) | 14/15 (01.05.2015) / 15/16 (01.11.2015) | 184 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Ólafur Thórdarson (15 Spiele), Milos Milojevic (10 Spiele) | ||||||||||||||
FK Bezanija Co-Trainer | 14/15 (01.08.2014) | 14/15 (01.03.2015) | 14/15 (01.08.2014) / 14/15 (01.03.2015) | 212 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Vanja Radinovic (14 Spiele), Sasa Strbac (2 Spiele) | ||||||||||||||
Radnicki Obrenovac Jugendtrainer | 10/11 | 13/14 | 10/11 / 13/14 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |