Name im Heimatland: | Vítězslav Lavička |
---|---|
Geb./Alter: | 30.04.1963 (61) |
Geburtsort: | Plzeň |
Nationalität: | Tschechien |
ø-Amtszeit als Trainer: |
1,53 Jahre |
Vitezslav Lavicka
www.slaskwroclaw.pl
- Geb./Alter: 30.04.1963 (61)
- Geburtsort: Plzeň
- Staatsbürgerschaft: Tschechien
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,53 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Chrudim
Karriereende :
01.07.1996
Profildaten
Leistungsdaten
Keine Daten vorhanden.
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sparta Prag Jugendleiter | 22/23 (01.06.2023) | vsl. - | 22/23 (01.06.2023) / vsl. - | 480 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Kuwait Trainer | 21/22 (06.03.2022) | 21/22 (15.06.2022) | 21/22 (06.03.2022) / 21/22 (15.06.2022) | 101 Tage | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 1,33 : 1,50 | 1,17 | 6 / 1,17 | ||
Slask Wroclaw Trainer | 18/19 (03.01.2019) | 20/21 (21.03.2021) | 18/19 (03.01.2019) / 20/21 (21.03.2021) | 808 Tage | 78 | 30 | 20 | 28 | 51 | 1,29 : 1,17 | 1,41 | 78 / 1,41 | ||
Tschechien U21 Trainer | 15/16 (01.08.2015) | 18/19 (31.12.2018) | 15/16 (01.08.2015) / 18/19 (31.12.2018) | 1248 Tage | 33 | 19 | 6 | 8 | 77 | 2,15 : 1,30 | 1,91 | 33 / 1,91 | ||
Sparta Prag Trainer | 12/13 (01.07.2012) | 14/15 (15.04.2015) | 12/13 (01.07.2012) / 14/15 (15.04.2015) | 1018 Tage | 127 | 83 | 25 | 19 | 53 | 2,03 : 0,80 | 2,16 | 127 / 2,16 | ||
Sydney FC Trainer | 08/09 (01.02.2009) | 11/12 (31.12.2011) | 08/09 (01.02.2009) / 11/12 (31.12.2011) | 1063 Tage | 80 | 31 | 20 | 29 | 40 | 1,30 : 1,26 | 1,41 | 80 / 1,41 | ||
Sparta Prag Trainer | 08/09 (01.07.2008) | 08/09 (08.10.2008) | 08/09 (01.07.2008) / 08/09 (08.10.2008) | 99 Tage | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 1,33 : 1,00 | 1,67 | 15 / 1,67 | ||
Tschechien U21 Trainer | 07/08 (01.07.2007) | 07/08 (30.06.2008) | 07/08 (01.07.2007) / 07/08 (30.06.2008) | 365 Tage | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 3,17 : 0,33 | 2,33 | 6 / 2,33 | ||
Slovan Liberec Trainer | 05/06 (01.07.2005) | 06/07 (30.06.2007) | 05/06 (01.07.2005) / 06/07 (30.06.2007) | 729 Tage | 72 | 36 | 27 | 9 | 40 | 1,46 : 0,79 | 1,88 | 72 / 1,88 | ||
Slovan Liberec Co-Trainer | 03/04 (01.01.2004) | 04/05 (30.06.2005) | 03/04 (01.01.2004) / 04/05 (30.06.2005) | 546 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Stanislav Griga (52 Spiele) | ||||||||||||||
Viktoria Zizkov Trainer | 02/03 (01.07.2002) | 03/04 (01.09.2003) | 02/03 (01.07.2002) / 03/04 (01.09.2003) | 427 Tage | 44 | 21 | 8 | 15 | 27 | 1,32 : 1,14 | 1,61 | 44 / 1,61 | ||
Sparta Prag Trainer | 01/02 (01.04.2002) | 01/02 (30.06.2002) | 01/02 (01.04.2002) / 01/02 (30.06.2002) | 90 Tage | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 1,25 : 0,88 | 1,63 | 8 / 1,63 | ||
Sparta Prag Co-Trainer | 97/98 (01.01.1998) | 01/02 (01.04.2002) | 97/98 (01.01.1998) / 01/02 (01.04.2002) | 1551 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | ||
Co-Trainer unter: Ivan Hasek (82 Spiele), Zdenek Scasny (50 Spiele), Jaroslav Hrebik (36 Spiele) | ||||||||||||||
Chrudim Jugend Trainer | 97/98 (01.07.1997) | 97/98 (31.12.1997) | 97/98 (01.07.1997) / 97/98 (31.12.1997) | 183 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - |
Transferhistorie als Spieler
Hier werden alle Transfers eines ausgewählten Spielers angezeigt. Neben dem Zeitpunkt eines Transfers, den beteiligten Vereinen und der Ablösesumme, wird auch der Marktwert des Spielers zum Zeitpunkt des Transfers angegeben.
Saison | Datum | Abgebender Verein | Aufnehmender Verein | MW | Ablöse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96/97 | 01.07.1996 | Chrudim | Karriereende | - | - | |||||
94/95 | 01.07.1994 | Bohemians Praha | Chrudim | - | ? | |||||
92/93 | 01.07.1992 | Sparta Prag | Bohemians CKD | - | ? | |||||
90/91 | 01.07.1990 | Hradec Kralove | Sparta Prag | - | ? | |||||
89/90 | 01.01.1990 | Sparta Prag | Hradec Kralove | - | ? | |||||
87/88 | 01.07.1987 | RH Cheb | Sparta Prag | - | ? | |||||
85/86 | 01.07.1985 | Sparta Prag | RH Cheb | - | ? | |||||
83/84 | 01.07.1983 | Skoda Pilsen | Sparta Prag | - | ? | |||||
Transfererlöse gesamt: | 0 |