VfR Aalen Jugend
Mitarbeiterhistorie VfR Aalen Jugend
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2018 | 30.06.2019 | 364 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2015 | 30.06.2016 | 365 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2014 | 30.06.2018 | 1460 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2013 | 4102 Tage | 0 | - | |||||
| 01.07.2013 | 30.06.2014 | 364 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2013 | 30.06.2015 | 729 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2012 | 30.06.2015 | 1094 Tage | 0 | - | ||||
| 01.07.2006 | 30.06.2012 | 2191 Tage | 0 | - |