VfR Aalen Jugend
Mitarbeiterhistorie VfR Aalen Jugend
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer, Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | S | U | N | PPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2018 | 30.06.2019 | 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.07.2015 | 30.06.2016 | 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.07.2014 | 30.06.2018 | 03 Jahre 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.07.2013 | 11 Jahre 02 Monate 23 Tage | 0 | - | - | - | - | |||||
| 01.07.2013 | 30.06.2014 | 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.07.2013 | 30.06.2015 | 01 Jahr 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.07.2012 | 30.06.2015 | 02 Jahre 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - | ||||
| 01.07.2006 | 30.06.2012 | 05 Jahre 11 Monate 30 Tage | 0 | - | - | - | - |